Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-04-14 - 2016-10-13
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
1998-05-25 - 2013-01-14
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1999-09-02 - 2015-01-17
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2015-09-30
Cahul, str. 31 August, 23, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2002-04-23 - 2016-12-09
Basarabeasca, str. Gării, 1 |
||
Administrator |
2002-05-23 - 2016-12-06
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2003-03-14
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2002-03-20 - 2015-03-09
Teleneşti, str. Cantemir D., 55 |
||
Administrator |
2002-05-15 - 2013-04-25
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1997-03-04 - 2013-02-25
Teleneşti, str. Coşbuc G., 11 |
||
Administrator |
2001-08-06 - 2016-01-22
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1993-07-14 - 2013-07-22
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
2000-12-20 - 2013-08-13
Floreşti, Cerniţa |
||
Administrator |
2002-03-13 - 2013-12-27
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2002-09-24 - 2014-02-10
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2002-06-26 - 2016-08-04
Floreşti, str. Alexandru cel Bun, 1 |
||
Administrator |
1997-07-11 - 2015-09-08
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1999-02-05 - 2015-05-06
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 31 August |
||
Administrator |
1998-06-08
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1995-10-12 - 2013-04-12
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov |
||
Administrator |
1995-01-24 - 2017-03-06
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 27, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2013-11-21
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 68 |
||
Administrator |
1998-06-05
Ungheni, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2002-09-12 - 2017-03-24
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2015-03-17
Ungheni, str. Lupu Vasile, 8 |
||
Administrator |
1998-10-08 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 18, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1997-09-30 - 2017-03-22
Ungheni, str. Naţională, 12 |
||
Administrator |
1995-08-17 - 2014-06-02
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 13, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1996-12-10
Nisporeni, str. Adam G., 16/A |
||
Administrator |
2000-03-06 - 2018-12-24
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 4, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2016-08-22
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Turghenev, 4 |
||
Administrator |
1993-06-10 - 2016-06-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 209 |
||
Administrator |
1998-08-25 - 2024-08-13
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Comitet Comitet Comitet Comitet Comitet Administrator Comitet Comitet Comitet |
1996-07-03
Cimişlia, str. Eminescu Mihai, 46 |
||
Administrator |
1997-01-28 - 2016-07-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 253 |