|
|
2002-06-26 - 2009-02-20
Orhei, str. Iachir I., 21, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2004-06-23 - 2008-11-24
Orhei, Morozeni
|
|
|
|
2004-09-13 - 2008-07-11
Cahul, str. Negruzzi C., 131, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2002-08-23 - 2008-02-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/2, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2004-06-07 - 2008-03-18
Cahul, str. Mioriţa, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2005-01-24 - 2008-02-28
Cahul, str. Nufărul Alb, 12
|
|
|
|
2000-04-04 - 2022-07-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Copăceni, 15
|
|
|
|
2001-11-30 - 2016-05-04
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Krupskaia, 5
|
|
|
|
2005-02-15 - 2010-06-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 85, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-02-11
Criuleni, Coşerniţa
|
|
|
|
2003-02-03 - 2010-02-13
Călăraşi, Bahmut
|
|
|
|
1998-04-02
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 58
|
|
|
|
2001-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18
|
|
|
|
1997-01-27 - 2004-09-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Esenin Serghei str-la, 7
|
|
|
|
2008-01-11
Căuşeni, Tocuz
|
|
|
|
2008-01-23
Hînceşti, Leuşeni
|
|
|
|
1997-12-23 - 2017-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3
|
|
|
|
2004-06-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1998-04-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 294
|
|
|
|
2000-03-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2004-09-27 - 2012-10-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/5, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2002-05-16 - 2020-01-31
Cahul, Roşu
|
|
|
|
2000-01-31 - 2020-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Băltagi, 18
|
|
|
|
1998-06-17 - 2020-01-16
Floreşti, Cunicea
|
|
|
|
1998-01-05 - 2020-01-20
Cahul, str. Spirin V., 92, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2002-01-21
Ungheni, str. Bernardazzi Alessandro, 12, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2000-04-27
Orhei, Bulăieşti
|
|
|
|
2000-05-12
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Florilor
|
|
|
|
2001-01-24 - 2021-03-10
Bender, str. Enghels F., 6, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2000-06-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 63
|
|
|
|
2000-07-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 784, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2001-06-14 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 86/3, ap.(of.) 609
|
|
|
|
1993-03-29 - 2018-12-21
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2004-10-04
mun. Chişinău, Codru, str. Ablov Anton, 24B
|
|
|
|
1995-02-01 - 2012-08-16
Teleneşti, Mihălaşa
|
|