|
|
1997-06-06 - 2019-08-15
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mugurel, 4
|
|
|
|
2001-06-28 - 2022-03-02
Hînceşti, str. 31 August 1989, 103
|
|
|
|
1997-11-21 - 2019-09-11
Făleşti, str. Bălţului, 15, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-05-29 - 2024-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 16, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2002-01-25 - 2023-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 13
|
|
|
|
1997-05-17 - 2024-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decembriştilor, 38
|
|
|
|
1997-09-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1998-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, 7
|
|
|
|
1998-06-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 67
|
|
|
|
1998-07-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 64
|
|
|
|
1999-06-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani, 6, ap.(of.) 79
|
|
|
|
1999-04-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. <, 1
|
|
|
|
1999-09-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 67
|
|
|
|
1997-08-12 - 2019-09-18
Făleşti, str. Frunze M., 28
|
|
|
|
2000-04-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 199 B
|
|
|
|
2000-10-12
Străşeni, str. Ciorbă Toma, 36
|
|
|
|
2001-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 9
|
|
|
|
1999-10-19 - 2005-12-23
Ungheni, Măcăreşti
|
|
|
|
1997-03-06 - 2019-08-16
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August
|
|
|
|
2002-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 39/2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2002-08-01
Cahul, str. Salcîmilor, 4
|
|
|
|
1995-03-21 - 2017-06-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Studenţilor, 3
|
|
|
|
1997-10-01 - 2020-02-12
Sîngerei, str. Pieţii, 2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-09-29
Căuşeni, Ursoaia, str. Ştefan cel Mare
|
|
|
|
1998-05-20 - 2019-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 217
|
|
|
|
1999-04-29
Nisporeni, str. Viteazul Mihai, 20
|
|
|
|
1999-05-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 30, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-10-12 - 2018-12-19
Orhei, Ocniţa-Răzeşi
|
|
|
|
2002-04-08
Cahul, str. Griviţei şos., 10a
|
|
|
|
2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Movila lui Burcel, 51, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-09-09
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 18, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2000-08-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 105
|
|
|
|
1998-06-03 - 2003-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1998-02-03 - 2003-04-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204, ap.(of.) 173
|
|
|
|
1997-01-22 - 2022-03-02
Cahul, str. Frunze M., 29
|
|