Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-05-13 - 2012-04-18
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2004-06-17 - 2009-08-06
Drochia, str. Neaga Şt., 18 |
||
Administrator |
1992-10-23 - 2020-11-17
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 43 |
||
Administrator |
1998-06-26 - 2018-04-11
Bălţi, str. Decebal, 33, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1997-08-25 - 2012-01-12
Floreşti, Zăluceni |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2020-11-17
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 4 |
||
Administrator |
1998-07-07 - 2008-06-30
Soroca, str. Parşin, 10 |
||
Administrator |
2004-07-06
Soroca, str. Barbu Lăutaru, 6/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2000-10-13 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2005-10-26
Soroca, str. Kirov, 11 |
||
Administrator |
2004-07-14
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2004-09-15 - 2008-01-10
Drochia, str. Independenţei, 83, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2003-09-03 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 5, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2004-09-28
Floreşti, str. Vodă D., 5 |
||
Administrator |
1996-01-15 - 2000-05-24
Şoldăneşti, Fuzăuca |
||
Administrator |
1997-03-03
Ştefan Vodă, str. 31 August, 11/2, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2001-10-31
Briceni, str. Prieteniei, 95 |
||
Administrator |
2004-06-25 - 2011-06-08
Căuşeni, Ucrainca, str. Suvorov A. |
||
1999-12-20 - 2004-07-29
Ştefan Vodă, str. 31 August, 16, ap.(of.) 56 |
|||
Administrator |
1996-06-25 - 2007-10-16
Ştefan Vodă, Palanca, str. Suvorov A., 15 |
||
Administrator |
2004-07-23 - 2008-05-26
Căuşeni, Căinari, str. Negraia, 39 |
||
Administrator |
2004-08-20
Ialoveni, Costeşti, str. Izvoarelor, 17 |
||
2004-10-22 - 2005-03-01
Căuşeni, Chircăieşti, str. Glavan B. str-la, 8 |
|||
2002-05-20 - 2005-03-04
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 20, ap.(of.) 59 |
|||
Administrator |
1997-07-31 - 2000-04-14
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2000-08-28
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1993-02-25
Ungheni, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2001-10-15
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
2004-11-30
Ungheni, str. Naţională, 10, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1993-12-08 - 2008-05-20
Ungheni, str. Halippa P., 41 |
||
Administrator |
1998-05-26
Taraclia, str. Poienilor, 74 |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2007-05-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev, 6 |
||
Administrator |
2002-08-20
Soroca, str. Stroescu V., 43 |
||
Administrator |
2004-03-24
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 8 |
||
Administrator |
1994-04-13 - 2011-07-04
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Timoşenco, 78 |