Alte transporturi terestre de călători
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-06-28 - 2006-08-07
Floreşti, Sănătăuca |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
2000-03-09 - 2006-08-25
Soroca, str. Stroescu V., 82/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator Lichidator |
2000-09-12 - 2007-04-28
Soroca, str. Testemiţeanu N., 19, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2000-09-27 - 2007-04-28
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2000-12-27
Drochia, str. Grădinarilor, 7 |
||
Administrator |
2000-10-17 - 2007-04-28
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
2001-08-28
Orhei, Vatici |
||
Administrator |
1992-09-16 - 2000-10-27
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2002-03-11 - 2006-06-15
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2002-08-08 - 2008-01-14
Soroca, str. Moruzi Constantin, 5 |
||
Administrator |
2002-08-05 - 2006-08-14
Soroca, Vărăncău |
||
Administrator |
2002-03-05
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2002-09-11
Floreşti, Temeleuţi |
||
Administrator |
2002-07-12
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 13 |
||
Administrator |
2002-04-11 - 2010-03-29
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
2002-05-15 - 2011-08-04
Drochia, str. Ciocîrlia str-la, 8 |
||
Administrator |
2002-03-28
Soroca, Băxani |
||
Administrator |
2002-03-28
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator |
2002-08-12
Drochia, str. 31 August 1989, 14/9 |
||
Administrator |
1997-04-24
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-02-20
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2006-10-03
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2000-04-27
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1993-05-14 - 2000-06-30
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
1992-10-07
Drochia, str. Sorocii, 20, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1993-07-15 - 2000-05-19
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2003-09-16
Soroca, str. Mateevici A., 11, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1998-03-05 - 2018-06-13
Cahul, str. Stroescu V., 38, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1993-07-27 - 2000-07-06
Ungheni, Drujba |
||
Administrator |
1998-01-27 - 2006-08-07
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-06-06 - 2009-07-02
Orhei, Peresecina, str. Miciurin, 22 |
||
Administrator |
1994-03-01 - 2020-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 154 |
||
Administrator |
2003-11-12
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
1999-03-26
Drochia, str. Testemiţeanu N., 29 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1996-04-03 - 2005-09-27
Floreşti, Mărculeşti, str. Ştefan cel Mare, 29 |