Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-09-23 - 2013-12-26
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 27/V, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2010-12-29 - 2014-01-28
Hînceşti, Cărpineni, str. Lăpuşniţa, 205 |
||
Lichidator Administrator |
1998-07-10 - 2014-01-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 37 |
||
Administrator |
2001-03-16 - 2014-02-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 21/Z, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1999-12-07
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2003-04-21 - 2014-04-09
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 15, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2003-07-17 - 2020-06-10
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2000-01-11
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2012-11-09 - 2014-03-04
Donduşeni, Braicău |
||
Administrator Lichidator |
2014-05-12
Hînceşti, str. Muşatinilor, 8 |
||
Administrator |
2001-08-21 - 2014-07-24
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1992-09-22 - 2010-12-21
Orhei, str. Răzeşilor, 40 |
||
Lichidator |
1994-11-10 - 2014-09-10
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2000-06-05
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DORIN Lichidator Administrator |
1999-10-05 - 2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1, ap.(of.) 25 |
||
Lichidator Administrator Administrator |
2009-12-01 - 2015-02-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 152 |
||
Administrator |
2000-03-30 - 2020-06-16
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2001-02-08
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2015-03-30
Sîngerei, str. Independenţei, 185 |
||
Administrator |
2004-09-01 - 2022-05-17
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2001-03-05 - 2015-07-06
Anenii Noi, Ruseni, str. 31 August, 44, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator Administrator |
2006-09-22 - 2015-09-14
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 4, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2000-04-25 - 2015-10-12
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator Lichidator |
2011-04-27 - 2015-08-06
Rîşcani, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2011-04-05
Bălţi, str. Neculce I. str-la, 41, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2003-04-09 - 2011-04-05
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 2 |
||
Administrator |
2003-01-31 - 2016-02-01
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1993-12-24 - 2016-02-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 61 |
||
Administrator |
1994-06-03 - 2015-12-30
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2001-05-07 - 2015-11-18
Rezina, str. 27 August, 20, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2002-04-29
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2002-02-21 - 2021-04-12
Soroca, Alexandru cel Bun |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-25 - 2021-04-13
Cahul, str. Frunze M., 47, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2008-05-17
Edineţ, str. Gribov N., 23 |
||
Administrator |
2002-02-14
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 30, ap.(of.) 5 |