Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-05-19 - 2020-05-19
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2003-08-05 - 2020-04-06
Edineţ, str. Maiakovski Vl., 11 |
||
Administrator |
2014-01-18 - 2020-05-25
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2004-04-07 - 2020-05-26
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2001-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 98/4 |
||
Administrator |
1999-03-19 - 2020-05-27
Călăraşi, Ursari |
||
Administrator |
2000-04-26 - 2020-05-27
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
1992-05-12
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă |
||
Administrator |
2003-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 6, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
1996-04-18
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1997-10-13 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate, 73/2 |
||
Administrator |
2002-09-25 - 2019-11-07
Bălţi, str. Konev Ivan, 24, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1998-01-05
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2019-12-09
Bălţi, str. Mureşanu Andrei str-la, 22 |
||
Administrator |
2002-05-24 - 2019-01-30
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
1998-02-05
Hînceşti, Căţeleni |
||
Administrator |
2001-11-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 103 |
||
Administrator |
1998-04-28
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2013-03-28
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
1999-05-28
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-05 - 2008-09-05
Criuleni, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
2004-10-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 2A |
||
Administrator Lichidator |
2009-01-29 - 2016-05-03
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 16/86 |
||
Administrator |
1999-01-25
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1992-10-05 - 2013-09-10
Bălţi, str. Heciului, 8 |
||
Administrator |
1997-06-26 - 2012-08-28
Leova, str. Soltîs Ion, 28 |
||
Lichidator Administrator |
2001-01-22 - 2012-10-22
Drochia, Popeştii de Sus |
||
Administrator |
2000-08-17 - 2013-03-15
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1996-02-04 - 2013-03-22
Bălţi, str. Glodenilor, 46 |
||
Administrator |
2012-09-26
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2021-04-01
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 53, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-03-03 - 2013-05-30
Dubăsari, Pîrîta |
||
Administrator |
2003-12-22 - 2013-08-16
Donduşeni, Corbu |
||
VAN LEEUWEN EMILE MICHAEL JOZEF ANTONI Administrator |
2009-03-05
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 144a |
||
Administrator Lichidator |
2009-09-07 - 2013-07-17
Floreşti, str. 31 August, 94 |