Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-01-19 - 2015-08-18
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2004-10-11 - 2020-02-13
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
2003-12-24 - 2020-11-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 4, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2005-05-04 - 2016-06-13
Căuşeni, str. Iorga Nicolae, 2 |
||
Administrator |
2005-05-11 - 2015-12-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 99 |
||
Administrator |
1996-07-12
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Livezilor, 23, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2005-12-06 - 2020-02-13
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 32/a, ap.(of.) 8 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-01 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 32, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1998-01-22 - 2014-01-02
Rîşcani, str. Independenţei, 144 |
||
Administrator |
2006-07-24 - 2016-06-27
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2006-09-20
Hînceşti, str. 31 August, 81 |
||
Administrator |
1992-09-11 - 2015-07-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 56, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-04-05
Călăraşi, Novaci |
||
Administrator |
2006-10-18 - 2015-11-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2006-12-20 - 2016-03-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2014-01-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/2, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2016-01-25
Bălţi, str. Bulgară, 28, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2008-01-26 - 2016-04-06
Bălţi, str. Chişinăului, 13 |
||
2001-05-22 - 2011-08-22
Soroca, Iarova |
|||
Administrator |
2007-07-02 - 2014-08-22
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1996-10-16 - 2013-05-21
Bălţi, str. 1 Mai, 9/B, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2007-12-12 - 2017-01-02
Taraclia, Cairaclia, str. Sovetscoi Armii, 71 |
||
Administrator |
2007-06-21 - 2014-04-03
Hînceşti, str. Chişinăului, 7, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-11-14 - 2013-03-01
Basarabeasca, str. Marx Karl, 89, ap.(of.) 26 |
||
1995-02-02 - 2010-04-20
Ocniţa, str. Creangă Ion, 41, ap.(of.) 24 |
|||
Administrator |
2007-03-14 - 2013-09-04
Călăraşi, str. Bojole, 19, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-09-08 - 2015-08-21
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2014-12-31
Hînceşti, str. Costin Miron, 16/A |
||
Lichidator |
2008-10-01 - 2015-04-28
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 66 |
||
Administrator |
2009-09-21 - 2014-03-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 39, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1994-06-21 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 8, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2010-09-03 - 2014-02-07
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2010-09-23
Călăraşi, Vărzăreştii Noi |
||
Lichidator Administrator |
1999-09-27 - 2016-03-01
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 56 |
||
Administrator |
2011-11-07 - 2015-07-14
Călăraşi, Nişcani |