Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-04-03 - 2012-09-12
Orhei, str. Florilor, 31 |
||
Administrator |
2003-02-18 - 2018-01-23
Soroca, str. Soltuz N., 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2018-11-19
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
2000-11-02 - 2016-06-30
Sîngerei, str. Glavan Boris, 3 |
||
Administrator |
2002-10-28 - 2016-07-25
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Korceaghin Pavel, 28 |
||
Administrator |
2000-08-07
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2017-03-31
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2015-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7 |
||
Lichidator |
2000-02-03 - 2018-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 10 |
||
Administrator |
2001-12-14 - 2017-04-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 100 |
||
Administrator |
1999-01-15 - 2016-09-15
Cahul, str. Negruzzi C., 115, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-10-19 - 2016-03-23
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2016-11-07
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2013-10-04
Făleşti, str. Gribov N., 58 |
||
Administrator |
2003-03-14
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2001-01-05 - 2013-04-05
Soroca, str. Cernîşevschi, 6 |
||
Administrator |
2001-02-01 - 2013-09-30
Soroca, str. Popovici Anatol, 2, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2001-05-03 - 2013-03-27
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 56 |
||
Administrator |
2002-09-12 - 2017-03-24
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2015-03-17
Ungheni, str. Lupu Vasile, 8 |
||
Administrator |
2001-05-03 - 2013-07-12
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 185 |
||
Administrator |
2004-02-10 - 2015-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 37, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2004-06-15 - 2016-07-19
Ialoveni, str. Prieteniei, 8, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2004-07-01 - 2015-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Buzescu Vladimir, 5 |
||
Administrator |
2004-02-04 - 2014-06-04
Rîşcani, str. Gagarin Iu., 14 |
||
Administrator |
2004-04-14 - 2013-04-01
Soroca, str. Artelelor, 33, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2004-06-02 - 2017-02-23
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2015-08-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Octombrie, 17 |
||
Administrator |
2004-02-19 - 2013-06-18
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Sadovaia, 253 |
||
Administrator |
2007-05-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 16, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1998-09-21 - 2014-10-21
Străşeni, str. 1 Mai, 11 |
||
Administrator |
2000-03-30 - 2017-04-27
Străşeni, Dolna |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2016-11-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 35 |
||
Administrator |
2001-05-10 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 306 |
||
Administrator |
2000-08-30 - 2015-11-26
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1/A |