Transporturi cu taxiuri de toate tipurile, inclusiv după itinerar
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-02-19 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 16/1, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1998-05-29 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1998-12-30 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/5, ap.(of.) 131 |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2011-04-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
1997-03-11 - 2009-03-16
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2003-03-03 - 2018-10-04
Ocniţa, str. Puşkin A., 28 |
||
Administrator |
2002-03-20 - 2024-04-10
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2002-02-06 - 2021-11-22
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2014-01-10 - 2021-11-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1996-03-04
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
1999-01-14 - 2010-03-30
Ocniţa, Clocuşna |
|||
2001-01-15 - 2010-03-30
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 113, ap.(of.) 15 |
|||
Administrator |
2000-09-15 - 2018-02-23
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1992-07-23 - 2021-11-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2000-03-03 - 2011-09-13
Drochia, str. <, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-02 - 2021-11-30
Glodeni, str. Decebal, 59, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2005-09-16
Bălţi, str. Decebal, 28, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
1998-06-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 4 |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2019-08-13
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1997-06-04
Ungheni, Ţîghira |
||
Administrator |
2000-07-13
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2002-06-03 - 2016-04-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 333 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28 |
||
Administrator |
2002-02-27 - 2024-04-26
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 136, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1999-03-29
Hînceşti, 1 |
||
Administrator |
1998-01-28 - 2022-08-16
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator |
2002-10-23
Bălţi, str. Coşbuc G., 1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2004-08-24 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 3, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2003-08-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 4/3 |
||
Administrator |
2000-06-29 - 2020-02-12
Făleşti, str. Negură Andrei, 10 |
||
Administrator |
2001-06-07 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 10, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2001-02-09
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Florilor, 17 |
||
Administrator |
1993-02-09 - 2023-01-25
Cahul, str. Şciusev A., 10""C |
||
Administrator |
2003-11-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 1 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1995-05-24 - 2021-12-15
Bălţi, str. 1 Mai, 7/A, ap.(of.) 52 |