|
|
2024-01-31
Edineţ, str. Livezilor, 24
|
|
|
|
2019-01-22
Nisporeni, Boldureşti
|
|
|
|
2017-11-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2018-05-16 - 2018-10-22
Anenii Noi, Chetrosu, str. Chişinăului, 69
|
|
|
|
2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 189/2
|
|
|
|
2022-03-17
Soroca, Cosăuţi
|
|
|
|
1994-02-14 - 2017-09-29
Orhei, Bolohan
|
|
|
|
2017-05-04
Drochia, str. Burebista, 6, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2024-01-17
Edineţ, Cupcini, str. Constructorilor, 2
|
|
|
|
2021-10-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 10/2
|
|
|
|
1994-03-15 - 2017-09-29
Orhei, str. Dimo N., 104
|
|
|
|
2019-03-11
Criuleni, Bălăbăneşti
|
|
|
|
2015-10-09
mun. Chişinău, Sîngera, str. Şleahul Puhoiului, 1/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-10-22
Edineţ, Cupcini, str. Gagarin Iu., 7, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2024-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2015-03-10
Străşeni, str. Sadoveanu Mihail, 13
|
|
|
|
2015-10-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1
|
|
|
|
2017-08-02 - 2018-07-19
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Orehovaia, 5
|
|
|
|
2018-07-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dnestrovscaia, 68
|
|
|
|
1996-03-12 - 2018-07-23
Teleneşti, Codrul Nou
|
|
|
|
1995-09-07 - 2020-03-17
Rîşcani, Pîrjota
|
|
|
|
2018-01-29
Ocniţa, Mihălăşeni
|
|
|
|
2019-03-13
Străşeni, str. Rareş Petru, 25
|
|
|
|
1996-03-12 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Asachi Gh., 16
|
|
|
|
1996-03-13 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Neaga Şt., 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1996-03-14 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Mateevici A., 15
|
|
|
|
1993-05-14 - 2020-03-17
Rîşcani, str. Tighina, 12
|
|
|
|
2015-12-11
Drochia, Gribova
|
|
|
|
1995-01-30 - 2020-03-17
Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 38
|
|
|
|
1996-03-27 - 2018-07-23
Teleneşti, Suhuluceni
|
|
|
|
1996-04-23 - 2018-07-23
Teleneşti, Mîndreşti
|
|
|
|
1995-09-12 - 2016-12-07
Şoldăneşti, Olişcani
|
|
|
|
1995-01-25 - 2020-03-17
Rîşcani, str. Eminescu M., 8
|
|
|
|
1996-05-08 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Renaşterii, 75, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1995-09-29 - 2020-03-17
Rîşcani, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 50
|
|