Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-01-10 - 2019-03-06
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1994-05-05 - 2019-03-06
Sîngerei, Mărineşti |
||
Administrator |
1994-11-21 - 2019-03-06
Sîngerei, Bilicenii Noi |
||
Administrator |
1995-03-29 - 2019-03-06
Sîngerei, Biruinţa, str. Păcii, 1 |
||
Administrator |
1996-12-16 - 2019-03-06
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2021-09-16
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Kogălniceanu Mihail, 5 |
||
Administrator |
2021-09-17
Căuşeni, str. Siloci Alexei, 7 |
||
Administrator |
2021-09-24
Căuşeni, Săiţi, str. Fîntînilor, 32 |
||
Administrator |
2021-09-28
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Nistreană, 7 |
||
Administrator |
2021-09-30
Căuşeni, str. Viteazul Mihai, 45 |
||
Administrator |
1992-07-10 - 2019-03-07
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 6, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1994-02-03 - 2018-11-19
Bălţi, str. Glavan Boris, 31, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2021-10-12
Căuşeni, Căinari, str. Trandafirilor, 68 |
||
Administrator |
2024-07-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi Lev, 24/1, ap.(of.) 225 |
||
Administrator |
2021-10-15
Anenii Noi, Varniţa, str. Ştefan cel Mare, 109 |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2019-09-24
Drochia, str. Dubinovschi Lazăr, 20, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2019-09-24
Drochia, str. Gagarin Iu., 27/a |
||
Administrator |
1992-04-24 - 2019-09-24
Drochia, str. Sfatul Ţării, 32, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2024-05-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi Lev, 27, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1994-01-24 - 2019-09-24
Drochia, str. 31 August, 1/b |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2019-09-24
Drochia, str. Burebista, 6/2, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1993-03-04 - 2019-09-24
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2019-09-24
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1995-12-08 - 2019-09-24
Drochia, str. Rareş Petru, 18 |
||
Administrator |
1996-01-30 - 2019-09-24
Drochia, str. Decebal, 15/a |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2019-09-24
Drochia, str. Sorocii şos., 30, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1998-06-09 - 2019-09-24
Drochia, str. Independenţei bd., 77/a, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1997-10-21 - 2019-09-24
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
1994-01-11 - 2019-09-24
Drochia, str. 31 August, 12, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1994-09-02 - 2019-09-24
Drochia, Moara de Piatră |
||
Administrator |
1994-12-16 - 2019-09-24
Drochia, Miciurin |
||
Administrator |
1992-09-11 - 2019-09-24
Drochia, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 27 |
||
Administrator |
1993-09-10 - 2019-09-24
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
1998-08-18 - 2019-09-24
Floreşti, Ghindeşti, str. Ion Vodă, 7, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2024-07-19
Călăraşi, Buda |