Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2021-07-28
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 1 |
||
Administrator |
2017-02-14
Ialoveni |
||
Administrator |
2017-07-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Romantica, 6 |
||
Administrator |
2018-05-30 - 2020-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 7, ap.(of.) 113 |
||
Administrator |
2019-03-14
Orhei, Vîprova |
||
Administrator |
2019-03-18
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2019-03-12
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2019-03-12
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2001-12-05
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2019-03-20
Rezina, Mincenii de Jos |
||
Administrator |
2019-03-19
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2019-03-29
Orhei, str. Iachir, 23/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2019-09-06
Drochia, str. Sorocii şos., 22, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-09-13 - 2019-09-06
Drochia, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2018-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 2/5 |
||
Administrator |
1993-02-09 - 2019-09-06
Drochia, str. Independenţei, 36/A, ap.(of.) 96 |
||
Lichidator Administrator |
2015-11-20 - 2020-10-29
Bălţi, str. Chişinăului, 89 |
||
Administrator |
1998-01-26 - 2019-09-06
Floreşti, str. Dacia, 23, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1996-11-12 - 2019-09-06
Floreşti, str. Costin Miron, 8, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-12-03 - 2019-09-06
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1996-10-25 - 2019-09-06
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1996-10-02 - 2019-09-06
Floreşti, Unchiteşti |
||
Administrator |
2021-08-10
Orhei, str. Iachir, 15, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2021-08-09
Orhei, Tîrzieni |
||
Administrator |
1998-01-28 - 2019-09-06
Drochia, str. Valea Curechiului, 17/a |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2019-09-06
Drochia, str. Independenţei, 47, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-11-13 - 2019-09-06
Drochia, str. Boiarniţchi Vladimir, 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-10-02 - 2019-09-06
Drochia, str. Decebal, 17, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-11-07 - 2019-09-06
Drochia, str. Independenţei, 83, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2019-09-06
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2019-09-06
Drochia, str. Soltîs Ion, 2/a |
||
Administrator |
2021-08-05 - 2023-08-24
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
2021-09-14
Şoldăneşti, Climăuţii de Jos |
||
Administrator |
2016-05-26 - 2018-11-13
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2019-04-24
Şoldăneşti, Poiana |