Baruri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-08-02 - 2015-07-02
Căuşeni, Hagimus, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator |
2008-09-30 - 2019-05-13
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator Lichidator |
2005-12-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 44 |
||
Administrator |
2006-03-07 - 2016-01-11
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
1993-07-13 - 2006-07-11
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Administrator |
1996-05-07 - 2005-02-24
Drochia, str. Iachir I., 12 |
||
Administrator |
2005-08-24 - 2015-09-08
Hînceşti, str. Ştefan Vodă, 91 |
||
Administrator |
2007-07-03 - 2016-10-26
Bălţi, str. Bulgară, 33, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2006-07-25
Floreşti, Izvoare |
||
Administrator |
2006-07-12
Soroca, str. Tineretului, 17 |
||
Administrator |
1997-07-04 - 2021-09-01
Bălţi, str. Stere Constantin, 9 |
||
Administrator |
2003-12-22
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
2007-01-12 - 2016-11-14
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Lichidator Administrator |
1999-05-31 - 2006-08-09
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
1996-10-02 - 2006-12-12
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2006-07-27
Soroca, str. Cantemir D., 20, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-07-26 - 2011-02-14
Floreşti, Izvoare |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-10 - 2006-09-28
Drochia, str. Florilor, 4/B |
||
Lichidator Administrator |
1996-05-23 - 2006-09-28
Drochia, 6 |
||
Administrator |
2006-03-13
Rîşcani, Mihăileni |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-14 - 2006-09-28
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 39, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-17 - 2006-09-25
Drochia, Dominteni |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-12 - 2006-09-25
Drochia, Petreni |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-14 - 2006-09-25
Drochia, str. Lupu Vasile, 8 |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-08 - 2006-09-25
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 83/a |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-21 - 2006-09-25
Drochia, Cotova |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-06 - 2006-09-25
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-29 - 2006-09-25
Drochia, Cotova |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-01 - 2006-09-19
Drochia, str. Sorocii şos., 28, ap.(of.) 45 |
||
Lichidator Administrator |
1994-07-25 - 2006-09-25
Drochia, str. Grigorescu Nicolae, 23 |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-01 - 2006-09-25
Drochia, Zguriţa |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-30 - 2006-09-25
Drochia, str. Sfatul Ţării, 32, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2014-08-04
Bălţi, str. Larisa bd., 16, ap.(of.) 59 |
||
Lichidator Administrator |
1995-11-09 - 2006-09-25
Drochia, str. Ghica-Vodă, 38 |
||
Lichidator Administrator |
1996-04-22 - 2006-09-25
Drochia, Popeştii de Sus |