Baruri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-06-29 - 2019-10-21
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 25, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2006-12-06
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2005-08-10
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2006-12-12
Sîngerei, Slobozia-Măgura |
||
Administrator |
2006-12-11
Bălţi, str. Gagarin Iu., 93 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2019-10-21
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 18, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2004-02-11 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neaga Şt., 42/A |
||
Administrator |
2006-12-12
Glodeni, str. Suveranităţii, 15/a |
||
Lichidator Administrator |
1992-07-16 - 2007-12-03
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 36, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2014-07-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 20 |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2017-06-01
Cahul, str. Crasnov Mihail, 8 |
||
Administrator |
2005-08-11
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2006-12-19
Bălţi, str. Glavan Boris, 23, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2015-01-06
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
2005-08-12
Soroca, str. Levandovschi Iurie str-la, 12 |
||
Administrator |
2014-07-28
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2004-01-14 - 2016-08-15
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lazo S., 19 |
||
Administrator |
1997-08-18 - 2017-06-01
Cahul, str. Horelor, 9/B, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-10-23 - 2020-06-24
Anenii Noi, Mereni, str. Gagarin Iu., 7 |
||
Administrator |
2006-01-12
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2006-01-11 - 2009-04-22
Cahul, Doina |
||
Administrator |
2005-08-18
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 21, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2016-05-31
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
1993-10-11 - 2002-08-20
Anenii Noi, Bulboaca, str. Păcii, 1 |
||
Administrator |
1995-06-05
Taraclia, str. Lenin, 239 |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2006-09-19
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 28 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-09-17 - 2022-01-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 200 |
||
Administrator |
1992-10-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 18/2 |
||
Administrator |
2006-06-08 - 2016-07-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 91 |
||
Administrator |
2004-07-13
Bălţi, str. Strîi, 19, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2014-11-19
Bălţi, str. Neaga Şt., 1 |
||
Administrator |
2006-03-09
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2006-02-24
Cahul, str. Republicii bd., 35 |
||
Administrator |
2006-03-23
Cahul, str. Negruzzi C., 141, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2009-02-09
Rezina, Ţahnăuţi |