Baruri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-09-15 - 2010-05-14
Ungheni, str. Boico Alexandru, 15, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1996-05-06 - 2010-05-14
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 10, ap.(of.) 205 |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2010-05-27
Ungheni, str. Decebal, 14, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1996-04-12 - 2010-06-09
Ungheni, str. Maiorescu Titu, 13 |
||
Administrator |
1993-12-21 - 2010-06-09
Ungheni, str. Decebal, 38/A, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2010-06-09
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2/41 |
||
Administrator |
1996-04-16 - 2010-06-09
Ungheni, str. Naţională, 44, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-11-23 - 2010-06-23
Ungheni, str. Boico Alexandru, 15, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1995-12-15 - 2010-06-23
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 90 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2010-06-23
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1997-07-08 - 2010-06-23
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1996-04-25 - 2010-06-24
Ungheni, str. Izvoarelor, 16 |
||
Administrator |
2010-06-24 - 2011-03-11
Ungheni, Hîrceşti |
||
Administrator |
1994-06-09 - 2010-06-30
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 5/A, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2002-01-16 - 2010-06-30
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2010-07-09
Ungheni, str. Naţională, 40, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2010-07-22
Nisporeni, Cîrneşti |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2010-07-30
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 7, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2010-07-30
Ungheni, str. Naţională, 10, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2010-07-30
Ungheni, Mirceşti |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2010-09-03
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1994-06-17 - 2010-09-09
Ungheni, str. Creangă Ion, 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2005-06-14 - 2018-06-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 8/1, ap.(of.) 173 |
||
1993-10-26 - 2009-08-14
Basarabeasca, Iordanovca |
|||
Administrator |
1998-04-29 - 2010-09-28
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
2010-11-04
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2005-09-08 - 2018-06-12
Dubăsari, Marcăuţi |
||
Administrator |
2005-06-02
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Voluntarilor, 39 |
||
Administrator |
2010-02-02
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Gorkii, 5/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2010-02-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tanchistov, 39 |
||
Administrator |
2010-03-01
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Agricultorilor, 10 |
||
1995-12-08 - 2007-07-03
Cantemir, Cania |
|||
Administrator |
2005-11-03 - 2018-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Roguleni, 3 |
||
2002-08-08 - 2007-05-23
Bălţi, str. Glavan Boris, 21, ap.(of.) 23 |
|||
Administrator |
2010-03-22 - 2010-12-22
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sovetscaia, 3 |