Baruri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-04-29
Orhei, str. Negruzzi C., 71 |
||
Administrator |
2003-01-17 - 2003-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 55, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2008-05-20
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2002-11-22
Cahul, Chioselia Mare |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2012-03-02
Rezina, Buciuşca |
||
Administrator |
2008-06-03 - 2012-01-16
Rezina, Ciorna, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
2008-07-08 - 2011-07-01
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2008-06-12
Orhei, Cucuruzenii de Sus |
||
Administrator |
2000-05-25
Făleşti, Călugăr |
||
Administrator |
2008-06-20
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2008-06-20 - 2009-08-24
Teleneşti, str. Rareş Petru, 7, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2008-06-26
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-16 - 2011-01-13
Şoldăneşti, str. Victoriei, 15 |
||
Administrator |
2008-06-20 - 2020-03-11
Făleşti, Hîrtop |
||
Administrator |
2006-04-21 - 2018-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 68/3, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2008-07-25
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
2007-10-02 - 2024-07-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 35 |
||
Administrator |
2008-08-25
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 60 |
||
Administrator |
2008-08-20
Teleneşti, str. Ion Vodă, 15, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2008-09-30
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
2008-09-16
Teleneşti, Băneşti |
||
Lichidator Administrator |
1995-10-31 - 2009-10-05
Rezina, str. Pirogov N., 4, ap.(of.) 42 |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-11 - 2009-06-29
Rezina, str. Pirogov N., 4, ap.(of.) 48 |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-27 - 2009-12-08
Rezina, str. 1 Mai, 9/41 |
||
Administrator |
2008-12-02 - 2009-12-28
Rezina, Ţareuca |
||
Lichidator Administrator |
2009-02-02 - 2017-12-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/5, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1993-10-13
Rezina, str. 27 August, 12, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1996-09-12 - 2008-12-11
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 6/A, ap.(of.) 22 |
||
Lichidator Administrator |
1996-05-31 - 2009-10-05
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
1996-01-18 - 2009-02-20
Teleneşti, str. 31 August 1989, 36 |
||
Administrator |
2008-01-21
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2010-04-01
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 7, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-02-12
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 34, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2008-01-29 - 2010-06-24
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 21, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-01-31
Soroca, Inundeni |