Baruri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-07-09 - 2012-06-14
Leova, str. Donici A., 11 |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2008-07-17
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 21 |
||
Lichidator Administrator |
1996-06-12 - 2009-06-01
Leova, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 31 |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-08 - 2009-06-01
Leova, str. Alexandru cel Bun, 45, ap.(of.) 39 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-16 - 2009-07-21
Leova, str. Eminescu Mihai, 26, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
1994-02-08 - 2009-06-26
Leova, str. Gorkii, 4/2 |
||
Administrator Lichidator |
1997-01-30 - 2009-09-09
Leova, Iargara, str. Sfîntul Dumitru, 55 |
||
Administrator |
2011-12-21 - 2019-04-03
Ocniţa, Berezovca |
||
Lichidator Administrator |
1996-02-29 - 2009-06-26
Leova, str. Independenţei, 29, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-07-31 - 2019-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Schitului, 4 |
||
Administrator |
1996-01-17 - 2008-09-25
Basarabeasca, str. Şcolii, 43""a |
||
Administrator |
2008-11-06 - 2008-12-11
Hînceşti, Bozieni/2 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2008-11-30
Leova, str. Alexandru cel Bun, 43, ap.(of.) 68 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-09 - 2008-11-30
Leova, str. <, 124 |
||
Administrator |
1993-04-09 - 2008-11-30
Hînceşti, Cărpineni, str. Lazo S., 60 |
||
Administrator |
2008-11-27
Hînceşti, str. Teilor, 10 |
||
Administrator |
2008-12-19
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-05 - 2008-12-26
Leova, str. Mendeleev D., 14 |
||
Administrator |
1999-04-01 - 2008-12-23
Basarabeasca, str. Gogol, 16 |
||
Administrator |
2004-08-04 - 2013-11-29
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2008-02-15
Rezina, Buşăuca |
||
Administrator |
2008-01-28
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2008-01-31
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
2010-10-19 - 2021-01-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Păduraru Angela str-la, 7, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2012-09-12 - 2021-01-11
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 45 |
||
Administrator |
2002-01-29
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 29 |
||
Administrator |
2007-03-13 - 2022-01-19
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 124 |
||
Administrator |
2002-06-25 - 2021-01-26
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 41 |
||
Administrator |
2008-02-14
Orhei, Morozeni |
||
Lichidator Administrator |
2010-09-07 - 2020-09-16
Criuleni, str. Frunze M., 51 |
||
Administrator |
2006-11-06
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1999-01-30 - 2017-05-17
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2008-03-31
Orhei, str. Eminescu Mihai, 13, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2004-08-23
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
2008-04-24 - 2012-02-29
Rezina, str. Neculce Ion, 2 |