Baruri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-22
Bălţi, str. Negruzzi C., 4 |
||
Administrator |
2002-06-27 - 2009-08-28
Ocniţa, Otaci, str. Puşkin A., 4 |
||
Administrator |
1998-02-25
Edineţ, str. Florar, 74, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-04-30 - 2017-12-21
Ocniţa, str. Burebista, 67, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1994-08-26 - 2008-03-26
Edineţ, str. Baltă Trifan, 77 |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2008-07-15
Ocniţa, str. Independenţei, 66, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1997-10-03 - 2008-03-29
Ocniţa, Otaci, str. Gogol, 59 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2008-10-27
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1997-07-04 - 2008-08-12
Ocniţa, Frunză, str. Sindicatelor, 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-02-26 - 2008-09-25
Edineţ, Cupcini, str. 8 Martie, 59 |
||
Administrator |
1994-04-13 - 2008-12-29
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2008-05-15
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
1997-06-12 - 2011-11-09
Edineţ, str. Independenţei, 84, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2008-05-20
Briceni, str. Turghenev, 12, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2008-05-26
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 8, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2005-09-15 - 2020-03-11
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1996-02-27
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
2000-06-15 - 2017-05-31
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2008-06-19
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
1994-11-17
Donduşeni, Crişcăuţi |
||
Administrator |
1996-05-02 - 2008-07-01
Donduşeni, str. 31 August, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2001-01-16 - 2008-06-30
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2008-07-02
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2008-07-10 - 2011-10-26
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
1996-04-24 - 2008-07-24
Ocniţa, str. 1 Mai, 29 |
||
Administrator |
2008-08-07
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2008-08-11
Edineţ, str. Lazo S., 138 |
||
Administrator |
1997-06-12 - 2008-08-04
Edineţ, Alexăndreni |
||
Lichidator Administrator |
2013-02-28 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cosmescu Alexandru, 26 |
||
Administrator |
2014-07-17 - 2024-01-26
Floreşti, Bobuleşti |
||
Administrator |
1996-07-08 - 2010-07-30
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 14, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-03-15
Edineţ, str. Gribov N., 7 |
||
Administrator |
1995-10-20
Edineţ, str. Komarov Vl., 57 |
||
Administrator |
2001-09-11 - 2008-09-11
Edineţ, str. Rareş Petru, 28 |
||
Administrator |
1994-05-17 - 2008-09-17
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 64 |