|
|
2014-10-22 - 2016-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2014-10-28 - 2023-01-20
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Ciobanu Tamara, 3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2008-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 46, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1995-03-22 - 2018-05-18
Bălţi, str. Kurcenko N., 18, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2009-05-20
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 43, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-08-19
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 30
|
|
|
|
1994-12-28 - 2009-12-01
Glodeni, str. 300 ani Glodeni, 73
|
|
|
|
2000-02-21 - 2018-11-21
Nisporeni, str. Movilă Petru, 22
|
|
|
|
2009-11-11
Rîşcani, str. Energeticienilor, 3
|
|
|
|
2005-06-17 - 2019-06-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Chilia, 16
|
|
|
|
1992-08-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 4
|
|
|
|
1994-04-07 - 2017-09-22
Ungheni, Semeni
|
|
|
|
2009-06-05
Cahul, Andruşul de Sus
|
|
|
|
2009-10-16 - 2010-03-09
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2014-11-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2002-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1998-03-27 - 2018-07-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 21, ap.(of.) 102
|
|
|
|
1998-07-16 - 2009-04-10
Ocniţa, Otaci, str. Libertăţii, 1
|
|
|
|
1998-02-18 - 2009-07-16
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2000-10-25 - 2009-10-21
Ocniţa, Lencăuţi
|
|
|
|
2005-10-13 - 2020-01-24
Anenii Noi, str. Chişinăului, 35, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1992-10-26 - 2023-11-24
Ocniţa, Frunză, str. Cotovschi, 7, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-02-25
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 113/1
|
|
|
|
1998-06-22 - 2018-08-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7, ap.(of.) 38
|
|
|
LEU VASILE
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2001-09-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cibotari Maria, 67, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-06-10 - 2018-07-12
Teleneşti, str. Costin Miron, 14
|
|
|
|
2013-07-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2009-11-17
Hînceşti, Stolniceni
|
|
|
|
2014-05-26 - 2019-10-29
Drochia, Popeştii de Jos
|
|
|
|
2000-10-18 - 2019-01-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrîn, 29/4
|
|
|
|
2003-02-17 - 2020-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2013-07-30 - 2018-08-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6/3, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2009-03-16 - 2010-09-10
Teleneşti, str. Renaşterii, 73, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-09-12 - 2020-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170
|
|
|
|
2004-02-17 - 2021-07-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alexandru cel Bun, 27, ap.(of.) 7
|
|