|
|
2012-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 76
|
|
|
|
1995-04-28 - 2023-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
1994-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 44/1
|
|
|
|
2014-12-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 8/5, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2007-08-07 - 2014-06-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2, ap.(of.) 410
|
|
|
|
2007-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2014-04-24 - 2022-06-10
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 135, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2008-05-21
Dubăsari, Molovata Nouă
|
|
|
|
2008-11-27
mun. Chişinău, Vatra, str. Frunze M., 13
|
|
|
|
1995-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Stejăreni str-la, 3
|
|
|
|
2012-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Măceşilor, 15
|
|
|
|
2012-05-30
Bender, str. 40 let Pobedî, 18, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2012-08-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 56/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2013-09-18 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 63, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2013-11-05 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2013-11-12 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 22/B, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2013-06-25 - 2021-09-14
Edineţ, str. Independenţei, 99
|
|
|
|
2013-09-17
Călăraşi, Peticeni
|
|
|
|
2013-06-04 - 2024-07-09
Rîbniţa, str. Titov G., 38, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1993-07-13 - 2023-09-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 118
|
|
|
|
1997-09-02
Basarabeasca, str. Marx Karl, 124/A
|
|
|
|
1997-02-21 - 2017-04-06
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/2, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1997-02-05 - 2019-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 56
|
|
|
|
1994-02-21 - 2017-04-06
Căuşeni, Săiţi
|
|
|
|
1998-12-21 - 2017-04-10
Căuşeni, Pervomaisc
|
|
|
|
1994-12-20 - 2017-02-28
Glodeni, str. Soltîs Ion, 1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2004-11-23 - 2024-07-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 3, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2003-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 22, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2001-03-26 - 2024-01-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1997-10-06 - 2016-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/1
|
|
|
|
2005-11-01
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2005-11-07 - 2020-02-28
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cantemir D., 14/A
|
|
|
|
2007-02-27 - 2019-05-28
mun. Chişinău, Durleşti, str. Balcani, 1
|
|
|
|
2007-08-08
Bălţi, str. Sorocii, 136
|
|