Restaurante
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-01-26 - 2016-04-06
Bălţi, str. Chişinăului, 13 |
||
Administrator |
2000-02-09 - 2020-02-17
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2007-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hotin, 38 |
||
Administrator |
2007-09-14 - 2015-01-19
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 45 |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2014-08-11
Hînceşti, str. Movilă Petru, 9 |
||
Administrator |
2015-01-30
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 161 |
||
Administrator |
2007-06-27 - 2015-09-21
Soroca, str. Burebista, 2 |
||
Administrator |
1999-12-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 29 |
||
Administrator |
2007-12-12
Călăraşi, str. Macarenco, 9 |
||
Administrator |
2015-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Armenească, 100/A |
||
Administrator |
2008-01-23 - 2017-04-27
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
1997-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 11/1, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2008-05-07 - 2013-11-13
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
2008-07-23 - 2016-07-11
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1996-10-21 - 2020-11-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 78/2 |
||
Administrator |
2008-12-24 - 2017-03-29
Sîngerei, str. Lăpuşneanu A., 20 |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2014-12-31
Hînceşti, str. Costin Miron, 16/A |
||
Administrator |
2008-12-30 - 2015-01-19
Orhei, str. Negruzzi C., 76/15 |
||
Administrator |
2008-08-26 - 2013-11-13
Floreşti, str. 31 August, 57 |
||
Administrator |
2008-07-17 - 2014-03-31
Căuşeni, Căinari, str. Sadoveanu M., 21 |
||
Administrator |
1996-12-09 - 2020-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 42/3, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1993-09-23 - 2018-12-28
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2008-08-07 - 2014-12-04
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2008-10-27
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
1997-01-22 - 2020-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fecioarei, 7 |
||
Administrator |
2012-08-28 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 19, ap.(of.) 45 |
||
Lichidator Administrator |
2009-01-23 - 2014-08-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 31, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2003-11-07
Bălţi, str. Decebal, 139 |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-28 - 2013-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 45/1, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1996-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 |
||
Administrator |
2015-01-20 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 88 |
||
Administrator |
1998-11-02 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tiraspol, 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2018-12-29
Edineţ, Cupcini, str. Doina, 9 |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2018-12-29
Edineţ, str. Independenţei, 108, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-08-30 - 2018-12-29
Edineţ, str. Frunze M., 21 |