|
|
2005-02-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/3, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1994-10-11
mun. Chişinău, Vatra, str. Tinereţii, 50
|
|
|
|
1993-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 36/A
|
|
|
|
1993-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1994-02-25
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1996-10-21
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 7, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2008-07-24 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 239
|
|
|
|
1994-11-16 - 2018-04-20
Bălţi, str. Esenin S., 10, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-02-10 - 2018-04-20
Bălţi, str. Şostakovici Dmitri, 1, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2013-04-30
Criuleni, Boşcana
|
|
|
|
2013-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 69
|
|
|
|
2000-02-18
Nisporeni, Zberoaia
|
|
|
|
2013-07-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Bulboaca, 1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-05-27 - 2024-09-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinzavodscaia, 1
|
|
|
|
1998-05-21
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21
|
|
|
|
2013-12-10
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Ciorescu, 1
|
|
|
|
1996-02-12 - 2018-06-23
Bălţi, str. Lupan Andrei, 6, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 6, ap.(of.) 133
|
|
|
|
1994-12-09 - 2018-06-23
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 7, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2013-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 4, ap.(of.) 1010
|
|
|
|
1996-07-01 - 2018-06-23
Bălţi, str. Feroviarilor, 23, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1998-10-09 - 2018-06-23
Bălţi, str. Gherţen, 19, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-08-11 - 2020-02-13
Ştefan Vodă, Volintiri
|
|
|
|
2013-07-24 - 2023-05-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/1, ap.(of.) 137
|
|
|
|
1992-12-28 - 2019-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 198
|
|
|
|
1995-08-03 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 9, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1992-09-04 - 2018-06-23
Bălţi, str. Larisa bd., 7, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2009-10-30 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
1998-07-23 - 2019-08-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-10-25 - 2018-06-23
Bălţi, str. 1 Mai, 137, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1998-07-13 - 2019-08-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 52, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2008-04-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 51/2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin Alexandr, 44, ap.(of.) 84
|
|
|
|
1993-01-13 - 2018-06-23
Bălţi, str. Bulgară, 162/1, ap.(of.) 50
|
|