|
|
1995-01-17 - 2003-07-10
Taraclia, str. Cotovschi, 18
|
|
|
|
2002-01-23 - 2003-04-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. 28 Iunie, 44
|
|
|
|
2001-03-01 - 2003-01-22
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Internaţionalistov, 15
|
|
|
|
1994-03-22 - 2004-05-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Pionerscaia, 46
|
|
|
|
1994-08-01 - 2003-06-06
UTA Găgăuzia, Dezghingea
|
|
|
|
2001-02-21 - 2003-09-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Octombrie, 99
|
|
|
|
1995-03-13 - 2004-05-26
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1992-10-15 - 2004-11-11
Criuleni, Hruşova
|
|
|
|
2000-09-18 - 2004-12-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/3, ap.(of.) 64
|
|
|
|
1998-06-23 - 2005-08-15
mun. Chişinău, Cricova, str. 31 August 1989, 2a
|
|
|
|
1993-01-29 - 2018-06-22
Bălţi, str. Coroban Vasile, 24, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2010-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev Alexei, 54/1
|
|
|
|
1995-02-17 - 2018-04-17
Bălţi, str. Bulgară, 19/8, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1998-03-17 - 2018-04-17
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1995-08-22 - 2018-04-17
Bălţi, str. Celiuskin Semion str-la, 46/a, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-07-23 - 2018-04-17
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 12, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1997-06-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 10, ap.(of.) 412
|
|
|
|
1998-04-07 - 2018-04-17
Bălţi, str. Independenţei, 12, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1994-07-26 - 2020-02-12
Făleşti, Egorovca
|
|
|
|
1993-10-21 - 2018-04-17
Bălţi, str. Strîi, 13, ap.(of.) 115
|
|
|
|
1993-10-19 - 2018-04-13
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 104, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2012-02-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 1/1
|
|
|
|
1994-11-02 - 2018-04-13
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
1993-01-22 - 2018-04-13
Hînceşti, str. Chişinăului, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-12-27 - 2018-06-22
Bălţi, str. Lupan Andrei, 14, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1995-02-13 - 2018-06-22
Bălţi, str. Coşbuc G., 3, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2001-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2014-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 3
|
|
|
|
2011-02-07 - 2022-03-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 44, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1998-04-07 - 2020-02-12
Rîşcani, str. Lermontov M., 178
|
|
|
|
1996-02-26 - 2018-06-22
Bălţi, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2012-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64
|
|
|
|
2006-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 9
|
|
|
|
1994-05-04 - 2020-02-12
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
1997-04-22 - 2016-04-21
Edineţ, Trinca
|
|