|
|
1992-04-16
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 1
|
|
|
|
1997-03-11 - 2000-11-20
Hînceşti, Bălceana
|
|
|
|
1997-01-10 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 108
|
|
|
|
2000-04-06 - 2001-06-20
Hînceşti, str. 31 August 1989, 5
|
|
|
|
1994-11-23 - 2005-03-28
Cahul, str. Donici A., 50
|
|
|
|
1994-11-17 - 2002-08-23
Ştefan Vodă, Brezoaia
|
|
|
|
1996-03-22 - 2018-04-11
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
2011-03-16 - 2018-02-09
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-06-02 - 2018-09-12
Edineţ, Viişoara
|
|
|
|
1996-05-08 - 1998-11-30
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Jukovski, 49
|
|
|
|
1996-08-02 - 2002-05-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Puşkin A., 87
|
|
|
|
2012-06-07 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 159
|
|
|
|
2014-01-21 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 188
|
|
|
|
1997-03-18 - 2002-04-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 12
|
|
|
|
1999-11-12 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 26, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1997-04-03 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 186
|
|
|
|
1996-07-09 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 1, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2014-08-19 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1997-11-17 - 2002-04-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 65
|
|
|
|
1999-11-18
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Marx Karl, 124A
|
|
|
|
2001-09-26 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 8, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-11-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Torino, 19
|
|
|
|
2013-12-26 - 2014-07-11
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 65, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-09-08
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 23
|
|
|
|
1997-08-15 - 2020-04-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 253
|
|
|
|
1997-02-28
Rezina, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-12-14 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1993-06-28 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 43/21
|
|
|
|
1994-02-14 - 2015-09-28
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 68
|
|
|
|
1997-06-30 - 2018-07-02
Rîşcani, Vasileuţi
|
|
|
|
1996-08-22
Rezina, str. Eminescu Mihai, 2
|
|
|
|
2011-01-25 - 2021-10-26
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-09-15 - 2000-10-03
Cimişlia, str. Ureche Gr., 41
|
|
|
|
1995-11-29 - 2002-07-23
Cimişlia, Ecaterinovca
|
|
|
|
2003-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/1, ap.(of.) 107
|
|