Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-10-05 - 2017-06-06
Briceni, str. Uzinelor, 26, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1995-05-19 - 2017-06-06
Briceni, str. Tomah Leonid, 11 |
||
1998-05-06 - 2006-08-23
Bălţi, Elizaveta, str. Ştefan cel Mare, 67 |
|||
Administrator |
2000-04-21 - 2018-01-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-01-04 - 2014-03-07
Sîngerei, Grigoreşti |
||
Administrator |
2000-01-18
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1995-06-26 - 2017-06-06
Briceni, Lipcani, str. Lazo Serghei, 5 |
||
Administrator |
1995-06-26 - 2017-06-06
Briceni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1995-07-05 - 2017-06-06
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1997-06-06
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2007-04-11 - 2020-06-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 30/1, ap.(of.) 4 |
||
1997-12-02 - 2005-09-09
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 59/A, ap.(of.) 15 |
|||
1995-02-10 - 2005-07-19
Bălţi, str. Suceava, 17, ap.(of.) 17 |
|||
1997-03-31 - 2006-01-19
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 2, ap.(of.) 14 |
|||
Administrator |
2005-02-08
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 68 |
||
Administrator |
1998-12-16 - 2007-06-14
Bălţi, str. Independenţei, 12, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-10-09
Bălţi, str. 31 August, 29, ap.(of.) 1 |
||
1994-05-30 - 2005-07-26
Bălţi, str. Larisa bd., 4, ap.(of.) 32 |
|||
Administrator |
1998-04-28
Glodeni, str. Livezilor, 4, ap.(of.) 2 |
||
1998-01-27 - 2006-01-18
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 42, ap.(of.) 1 |
|||
1997-12-17 - 2005-09-26
Bălţi, str. Cahul, 60, ap.(of.) 13 |
|||
Administrator |
1997-06-23 - 2017-03-20
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2017-03-20
Căuşeni, Chircăieşti |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-17 - 2005-09-08
Făleşti, str. Musicescu G., 3 |
||
Administrator |
1995-02-27
Bălţi, str. Cahulului, 5 |
||
Administrator |
1998-05-15 - 2018-08-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1999-01-18 - 2014-03-21
Făleşti, str. Musicescu G., 6 |
||
Administrator |
1998-03-20
Făleşti, Pruteni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1992-12-31 - 2006-01-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1998-12-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 146/A |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-12 - 2005-11-10
Bălţi, str. Ostaf Serghei, 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-10-09
Bălţi, str. 1 Mai, 5/1 |
||
Lichidator Administrator |
2000-01-04 - 2022-01-04
Făleşti, str. Chişinăului, 7/a |
||
Administrator |
2005-03-25
Rîşcani, str. Coşbuc G., 9 |
||
Administrator |
1997-02-06 - 2021-06-30
Făleşti, Răuţel |