Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-10-11 - 2009-10-05
Rezina, Mincenii de Sus |
||
Administrator |
1993-03-02 - 2009-10-05
Rezina, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-12-23 - 2009-06-05
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
1998-06-12 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 6, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 9/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-24 - 2010-01-20
Rezina, str. 27 August, 20, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2009-01-13
Orhei, str. Colindătorilor, 13 |
||
Administrator Lichidator |
1998-01-16 - 2009-08-17
Rezina, str. Tinereţii, 9 |
||
Administrator |
2008-01-11
Soroca, str. Cetatea Albă, 12 |
||
Administrator |
2008-01-15 - 2010-05-19
Soroca, str. Mateevici A., 2, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2008-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 7 |
||
Administrator |
2008-01-18 - 2009-02-23
Soroca, str. Zubcu-Codreanu Nicolae, 12 |
||
Administrator |
1996-09-26 - 2010-01-19
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2008-01-23
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2008-01-29 - 2012-05-21
Drochia, str. Sorocii, 18/A, ap.(of.) 89 |
||
Administrator |
2008-02-18
Floreşti, Gvozdova |
||
Administrator |
1997-09-15 - 2018-01-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 15 |
||
Administrator |
1997-12-01 - 2018-01-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 73 |
||
Administrator |
2008-02-25 - 2009-06-02
Soroca, str. Calea Bălţului, 76, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2013-01-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-01-23
Drochia, str. Topârceanu George, 30 |
||
Administrator |
2008-03-17 - 2012-03-16
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 135, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-10-28 - 2012-01-18
Soroca, str. Glavan Boris, 14/a |
||
Administrator |
1998-04-14 - 2017-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 203 |
||
Administrator |
2008-04-03 - 2008-12-18
Drochia, str. Burebista, 90A |
||
Administrator |
2008-04-17 - 2010-10-01
Drochia, str. Sorocii şos., 22, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1994-04-19 - 2008-09-11
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 136, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1996-05-15 - 2008-09-11
Soroca, str. Bujorului, 11 |
||
Administrator |
1995-07-19 - 2008-09-11
Soroca, str. Luceafărul, 12, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1996-06-05 - 2008-09-11
Soroca, str. Şoimilor, 3 |
||
Administrator |
1996-01-23 - 2008-09-11
Orhei, str. Viilor, 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2008-09-11
Soroca, str. Creangă Ion, 5 |
||
Administrator |
1998-04-15 - 2017-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 212 |
||
Administrator |
2008-05-20 - 2010-08-13
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
2008-05-22
Floreşti, Năpadova |