Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-01-22 - 2009-01-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 3, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1998-08-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 58 OF |
||
Administrator |
2013-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ciocana, 12, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2008-01-23 - 2011-10-28
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
2010-10-19 - 2021-01-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Păduraru Angela str-la, 7, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1995-04-07 - 2021-07-16
mun. Chişinău, Cricova, str. Kolosov Andrei, 20 |
||
Administrator |
2006-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 14/1 |
||
Administrator |
2008-02-29 - 2008-12-18
Orhei, str. Şoimarul, 3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1993-09-14 - 2018-03-07
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2008-03-05 - 2009-10-09
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-07-04
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
2013-02-01 - 2020-07-13
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 162/B, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-03-05 - 2008-07-08
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2008-03-11 - 2008-07-08
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
1999-03-01 - 2017-05-02
Cahul, str. Rumeanţev P., 35, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1999-01-30 - 2017-05-17
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2008-03-20 - 2009-03-16
Orhei, str. Doina, 1 |
||
Administrator |
1998-09-01 - 2000-05-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 120 |
||
Administrator |
1997-09-26 - 2008-06-26
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2008-04-04 - 2009-04-06
Teleneşti, str. Porumbescu Ciprian, 20 |
||
Administrator |
2008-04-04
Teleneşti, str. Luceafărul, 7 |
||
Administrator |
2008-04-04 - 2009-01-30
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2008-04-15
Orhei, str. Belski Alexei, 20 |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2010-04-30
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2008-05-15 - 2010-07-30
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1998-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10 OF |
||
Administrator |
2008-05-21 - 2009-06-03
Orhei, str. Rareş Petru, 10 |
||
Administrator |
2008-06-10
Orhei, str. Cantemir D., 42 |
||
Administrator |
2008-05-29 - 2012-03-02
Rezina, Buciuşca |
||
Administrator |
2008-06-03 - 2012-01-16
Rezina, Ciorna, str. 31 August, 7 |
||
Administrator |
1992-12-23
Orhei, str. 31 August, 7, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2000-07-05 - 2018-07-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 24/1 |
||
Administrator |
1997-09-09 - 2017-05-16
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2008-06-24 - 2010-11-17
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2008-06-27
Teleneşti, str. Costin Miron, 14 |