|
|
1998-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 70/3, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2008-08-18 - 2009-10-29
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 23, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-09-01
Bălţi, str. Cehov, 80, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2001-03-14 - 2017-05-04
Edineţ, str. Bucovinei, 35/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2008-09-18
Bălţi, str. Independenţei, 34, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2009-05-14 - 2017-05-30
Basarabeasca, str. Lenin, 14, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1998-05-14
mun. Chişinău, Codru, str. Prepeliţei, 74
|
|
|
|
2008-10-09
Bălţi, str. 1 Mai, 9/A, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2009-12-03 - 2018-11-26
Orhei, Ghetlova
|
|
|
|
2008-10-20 - 2008-10-30
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1998-01-21 - 2008-12-25
Făleşti, str. Lăpuşneanu A., 31
|
|
|
|
2008-10-20
Bălţi, str. Dubăsari str-la, 16
|
|
|
|
1996-11-03 - 2009-02-11
Făleşti, str. Bălţului, 11, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1997-12-02 - 2008-11-14
Bălţi, str. Bulgară, 49, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2010-02-18 - 2017-05-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/2, ap.(of.) 145
|
|
|
|
2008-11-03
Bălţi, str. Konev Ivan, 34, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-11-04
Bălţi, str. Viilor, 4, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2010-06-23 - 2017-05-25
Criuleni, Hruşova
|
|
|
|
2008-11-11 - 2009-06-24
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 4/D, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-11-12
Bălţi, str. Borodin, 26, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2000-03-15 - 2021-10-19
Străşeni, str. Lazo S., 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-11-26
Sîngerei, str. Victoriei, 25
|
|
|
|
1998-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-03-25 - 2019-10-25
Ocniţa, str. Trandafirilor, 2
|
|
|
|
1995-05-24 - 2024-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caucaz str-la 1, 1, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-01-19 - 2008-12-12
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 47/24
|
|
|
|
2008-12-24 - 2010-03-04
Bălţi, str. Stamati C., 1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2001-06-18 - 2002-09-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1997-09-25 - 2009-01-27
Bălţi, str. Kurcenko N., 16, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-05-21 - 2000-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1998-12-03
Ştefan Vodă, Ştefăneşti
|
|
|
|
2008-02-25 - 2010-05-18
Taraclia, Tvardiţa, str. Frunze M., 153
|
|
|
|
2008-02-12
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 31
|
|
|
|
1995-01-19 - 2017-06-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 116
|
|
|
|
1998-05-18 - 2011-03-21
Cahul, str. Fîntînilor, 4
|
|