Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-05-21
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2007-05-08
Floreşti, str. Livezilor, 13 |
||
Administrator |
2003-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 12/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-05-19 - 2023-10-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
2007-05-16 - 2011-03-23
Soroca, str. Mateevici A., 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-05-21 - 2011-03-28
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 44, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-10-28 - 2016-02-08
Anenii Noi, str. 9 Mai, 6 |
||
Administrator |
1997-10-31 - 2020-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Varnenskaia, 24 |
||
Administrator |
2009-04-24 - 2016-02-10
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
2015-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator Lichidator |
1998-04-08 - 2007-06-18
Soroca, str. Decebal, 3, ap.(of.) 17 |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-17 - 2007-06-18
Soroca, str. Viilor, 5, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-17 - 2007-06-18
Soroca, str. <, 20 |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-17 - 2007-06-18
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 29-31, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
1997-08-16 - 2007-06-18
Soroca, str. Limba Română, 13, ap.(of.) 60 |
||
Administrator Lichidator |
1998-10-08 - 2007-06-18
Soroca, str. Independenţei, 13 |
||
Administrator |
1997-11-06 - 2020-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Briulov K., 6 |
||
Administrator |
1994-05-25 - 2002-02-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/1, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2002-09-03
Bălţi, str. Ostrovski, 36, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1995-03-07 - 2001-09-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neaga Şt., 5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-07-11 - 2011-08-10
Soroca, Slobozia Nouă |
||
Administrator |
2007-06-27
Soroca, str. Stroescu V., 84, ap.(of.) 64 |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-04 - 2007-07-11
Soroca, Ţepilova |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-21 - 2007-07-11
Soroca, Zastînca |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-28 - 2007-07-11
Soroca, Rubleniţa |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-29 - 2007-07-11
Soroca, Ţepilova |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-21 - 2007-07-11
Soroca, Rubleniţa |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-11 - 2007-07-11
Soroca, Rubleniţa |
||
Lichidator Administrator |
1997-01-17 - 2007-07-11
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2017-02-22
Edineţ, Brătuşeni, str. Dostoevschi, 10 |
||
Administrator |
1996-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 80 |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2008-11-06
Drochia, str. Creangă Ion, 16 |
||
Administrator |
2007-07-16 - 2008-11-24
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
2007-07-24
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1994-03-31 - 2020-03-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 28, ap.(of.) 56 |