Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-12-28 - 2011-05-17
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2007-12-29 - 2008-12-12
Orhei, str. Livezilor, 7 |
||
Administrator |
2008-01-14 - 2009-12-31
Rezina, str. Eminescu Mihai, 14, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-01-03 - 2007-09-06
Drochia, str. Cibotari Maria, 15 |
||
Administrator |
1998-06-19 - 2019-10-25
Făleşti, str. Limbii Materne, 1 |
||
Administrator |
1992-03-31 - 2002-03-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6/1, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2007-05-15
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 4, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2007-05-23
Drochia, str. Romaniţei, 6 |
||
Administrator |
2007-01-10
Drochia, str. Cantemir D., 61 |
||
Administrator |
2007-01-25 - 2009-03-10
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2007-01-25
Drochia, str. Independenţei, 83, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2007-01-30 - 2012-05-22
Drochia, str. Franco I., 14 |
||
Administrator |
2007-01-30
Drochia, str. Coca E., 12 |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2011-03-24
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 4, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2011-03-24
Drochia, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2009-12-09
Floreşti, Temeleuţi |
||
Administrator |
1994-04-05 - 2007-02-20
Soroca, Zastînca, str. <, 28 |
||
Administrator |
1996-11-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 96, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2007-02-21
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
1993-03-05 - 2001-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 34, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-02-22
Drochia, str. Zadnipru P., 7 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-20 - 2007-05-10
Soroca, str. Stroescu V., 88, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-12 - 2007-05-10
Soroca, str. Zmeurei, 16/A |
||
Administrator |
1993-12-06 - 2019-05-17
Donduşeni, str. Independenţei, 99 |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2007-03-01
Soroca, Voloave |
||
Administrator |
1996-01-18 - 2019-03-07
mun. Chişinău, Vatra, str. Fîntîniţei, 18 |
||
Administrator |
1996-10-30 - 2007-03-12
Soroca, str. Cîmpului, 11 |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2007-03-12
Soroca, Parcani |
||
Administrator |
1994-01-05 - 2007-03-12
Soroca, Vasilcău |
||
Administrator |
1996-12-03 - 2007-03-12
Soroca, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1996-12-16 - 2007-03-12
Soroca, str. Limba Română, 12, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2007-03-12
Soroca, str. Mînăscurtă Igor, 20 |
||
Administrator |
1997-02-25 - 2007-03-12
Soroca, str. Muncii, 9 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2007-03-12
Soroca, str. Busuiocului, 14 |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2007-03-12
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 24, ap.(of.) 24 |