Comerţul cu amănuntul în standuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-07-30 - 2009-10-01
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1996-05-20 - 2017-07-31
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2007-08-08 - 2011-01-05
Orhei, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2017-12-20
Bălţi, str. Soroca, 35 |
||
Administrator |
1997-01-28 - 2010-11-02
Şoldăneşti, str. Livezilor, 1 |
||
Administrator |
2007-08-28 - 2008-07-14
Orhei, str. Sadoveanu M., 26/A, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2007-09-04 - 2010-02-19
Orhei, str. Iachir I., 51, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2014-10-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 18/1 |
||
Administrator |
1997-05-28
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1994-06-21 - 2007-12-11
Orhei, str. Orheiul Vechi, 4 |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2009-06-29
Orhei, str. Iachir I., 12 |
||
Administrator |
2007-10-25 - 2010-02-19
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-10-24
Rezina, str. Basarabia, 12, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1997-12-03
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2007-11-05 - 2009-10-15
Orhei, str. 31 August, 170 |
||
Administrator |
2007-11-06 - 2008-07-18
Orhei, str. Costin Miron, 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-01-27 - 2008-04-07
Orhei, str. 31 August 1989, 170 |
||
Administrator |
1997-12-12 - 2002-09-17
Drochia, str. Dorohoi, 3 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2010-01-18
Rezina, str. 1 Mai, 15, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1998-04-15
Bălţi, str. Radişcev, 21 |
||
Administrator |
2007-02-06
Donduşeni, str. Komarov Vl., 13, ap.(of.) 7 |
||
1993-12-03 - 2008-01-16
Edineţ, str. Cristea Alexandru, 17 |
|||
Administrator |
2007-12-12 - 2010-08-25
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2007-12-17
Teleneşti, str. Ioan Vodă Viteazul, 15, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2012-05-07
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2007-12-17 - 2011-03-03
Orhei, str. Troşceanschi Fiodor, 6 |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2009-04-03
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
1997-12-09 - 2002-07-03
Cahul, str. Tolstoi L., 2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2008-07-08
Orhei, Selişte |
||
1999-05-26 - 2008-01-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 13, ap.(of.) 28 |
|||
Administrator |
2007-12-28
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1998-09-25
Teleneşti, str. Izvoraş, 10 |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2009-04-06
Orhei, str. Scrisului Latin, 4, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2007-12-28 - 2010-02-13
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
2008-01-30
Şoldăneşti, str. Puşkin A., 27 |