|
|
2001-05-04 - 2015-06-10
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cosmonauţilor, 8, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1998-05-08 - 2007-02-20
Soroca, Rubleniţa
|
|
|
|
1993-10-06 - 2018-06-09
Cahul, Borceag, str. Lazo S., 102
|
|
|
|
2013-06-21 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1999-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/2
|
|
|
|
1996-06-13 - 2023-02-28
Soroca, str. Rurală, 10
|
|
|
|
1992-07-09 - 2020-02-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 15/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1993-05-13 - 2019-07-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 16, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-01-20
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Voluntarilor, 3
|
|
|
|
1995-07-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 8/1, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2003-12-18 - 2006-12-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Stamati C., 8, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2004-01-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 77
|
|
|
|
1996-08-21 - 2019-07-10
Cantemir, Pleşeni
|
|
|
|
1999-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 31, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-04-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 18
|
|
|
|
2002-01-24 - 2007-08-29
Anenii Noi, Mereni, str. Ostrovski, 64
|
|
|
|
2013-02-06
Străşeni, Recea
|
|
|
|
1994-11-19
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2005-10-03
Bălţi, str. Sportivă, 1
|
|
|
|
1996-02-29 - 2019-11-27
Soroca, str. Leningradscaia, 11, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-03-21
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2005-09-07
Bălţi, str. Libertăţii, 7, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-04-15 - 2008-10-03
Rîşcani, str. Independenţei, 155
|
|
|
|
1993-01-06 - 2020-02-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 42/G, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1992-12-18 - 2019-06-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 18
|
|
|
|
2007-08-17 - 2015-07-13
Cahul, str. Păcii, 26, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1998-05-25
Bălţi, str. Voluntarilor, 55, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1998-02-04 - 2018-02-05
Soroca, str. Luceafărul, 14, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1993-08-11 - 2000-03-03
Soroca, str. Cibotari Maria, 2/1
|
|
|
|
2003-04-25
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1994-02-18 - 2019-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 144
|
|
|
|
2003-02-14 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 79
|
|
|
|
1997-12-22 - 2016-11-24
Cahul, Burlăceni
|
|
|
|
1998-05-14 - 2019-07-16
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 44, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-04-18 - 2009-11-27
Edineţ, str. Izvoarelor, 40
|
|