Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2014-01-16 - 2019-11-25
Briceni, Lipcani, str. Stamati C., 87 |
||
Administrator Lichidator |
2009-01-20 - 2019-06-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2003-12-30 - 2011-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 1/1 |
||
Administrator |
2007-01-15 - 2019-06-12
Cantemir, Goteşti |
||
2004-01-05 - 2006-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 2, 71 |
|||
Administrator |
2011-05-16
Nisporeni, str. Creangă Ion, 65 |
||
Administrator |
2000-02-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 19/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-09-05 - 2019-07-10
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 55B |
||
Lichidator |
2011-10-28 - 2018-04-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Putnei, 11 |
||
Administrator |
2005-07-26 - 2015-06-22
Cahul, str. Orheiului, 5 |
||
Administrator |
2007-10-18 - 2020-08-18
Ocniţa, Mihălăşeni |
||
Administrator |
2003-02-04 - 2012-05-22
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2003-02-12
Cimişlia, Codreni |
||
Administrator |
2003-02-27 - 2008-12-23
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 65/3, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2007-12-03 - 2019-06-17
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-05 - 2021-02-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Industrială, 27 |
||
Administrator |
2006-10-18 - 2012-03-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Dzerjinski, 2, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2008-07-21 - 2013-04-11
Leova, Romanovca |
||
Administrator |
2006-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/8, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2002-06-27
Bălţi, str. Boţu Pavel, 63 |
||
Administrator |
1994-12-26 - 2015-07-07
Orhei, str. Baladelor, 8 |
||
Administrator |
2013-01-17 - 2023-10-13
Edineţ, Terebna |
||
Administrator |
2006-11-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 134 |
||
Administrator |
2010-07-07
Leova, Hănăsenii Noi |
||
Administrator |
2014-11-11 - 2018-06-11
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1992-01-02 - 2009-11-02
Făleşti, str. Bălţului, 13, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-03-23 - 2019-11-27
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 202, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-12-03 - 2018-04-06
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 172 |
||
Administrator |
2003-10-24 - 2020-04-16
Hînceşti, str. 31 August, 15, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2013-01-22
Ungheni, Năpădeni |
||
Administrator |
2008-03-13 - 2020-02-07
Ungheni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2014-02-24 - 2019-07-12
Donduşeni, str. Vieru Igor, 91 |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-02
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 3 |
||
Administrator |
2011-01-06 - 2021-02-19
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
2005-02-10 - 2015-08-06
Orhei, Pohorniceni |