Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-12-23
Rîbniţa, str. Miciurin, 27/2, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2015-01-19 - 2017-09-01
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2015-03-02
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2009-08-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/5, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2008-07-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2010-05-05 - 2021-01-21
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2013-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 7 |
||
Administrator |
2008-03-20 - 2019-05-23
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2014-12-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2005-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Komsomolskaia, 45/A |
||
Administrator |
2003-12-27 - 2010-02-19
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1997-04-11 - 2010-03-03
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2019-11-06
Orhei, str. Negruzzi, 76/B |
||
Administrator |
2005-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2004-04-08 - 2017-09-04
Orhei, str. Scrisului Latin, 15/A |
||
Administrator |
2012-04-13 - 2020-09-25
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2007-09-11 - 2017-12-04
Cahul, str. Viteazul Mihai, 43, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-01-29 - 2020-09-25
Ocniţa, str. Tineretului, 18/A |
||
Administrator |
1999-01-29
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2010-08-06 - 2021-10-25
Şoldăneşti, Parcani |
||
Administrator |
2010-04-29 - 2014-06-13
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2005-09-26 - 2021-01-22
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2010-07-05 - 2021-09-17
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
1995-03-17 - 2021-09-17
Briceni, Lipcani, str. Negruzzi C., 3, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2010-11-26 - 2021-09-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/4, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2013-08-02 - 2021-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 30/4, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2013-06-04 - 2021-09-15
Orhei, Breanova |
||
Administrator |
2013-03-26
Edineţ, Viişoara |
||
Administrator |
2006-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 9/1 |
||
Administrator |
2014-12-24 - 2024-05-07
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2008-07-24
Floreşti, Hîrtop |
||
Administrator |
2014-06-16 - 2024-05-07
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
2006-11-02 - 2021-09-20
Leova, str. Cantemir D., 38 |
||
Administrator |
2007-03-22 - 2012-12-27
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2010-08-26 - 2017-12-04
Şoldăneşti, Rogojeni |