Comerţul cu amănuntul al produselor de curăţat, al tapetelor şi pardoselilor pentru podea, inclusiv plăci din plută
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-11-28 - 2016-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 92 |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Lichidator Administrator |
2009-07-02 - 2016-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2009-11-16 - 2015-12-07
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2010-02-19 - 2015-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 37/1, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
2012-04-09 - 2016-01-29
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 13, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2012-09-20 - 2015-10-29
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2010-10-06 - 2022-04-13
Rezina, str. Basarabia, 8, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-02-17 - 2022-04-13
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2008-07-30 - 2022-04-14
Ungheni, str. Mărţişor, 8 |
||
Administrator |
2015-01-16 - 2021-04-08
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
2010-12-08 - 2022-04-14
Cimişlia, Marienfeld |
||
Administrator |
2010-05-03 - 2022-08-15
Floreşti, Vertiujeni |
||
Administrator |
2006-03-22 - 2021-04-12
Rezina, Mincenii de Sus |
||
Administrator |
2011-09-30 - 2022-04-18
Criuleni, Măgdăceşti, str. Burebista, 67 |
||
Administrator |
2010-04-28 - 2021-04-15
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2012-07-17 - 2022-04-18
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2023-10-24
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2008-09-09 - 2022-04-19
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
2003-08-26
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2003-10-09
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2003-10-02
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
2012-04-11
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
2011-08-04 - 2021-04-20
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2007-01-19 - 2021-04-20
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii str-la 1, 7 |
||
Administrator |
2014-08-26 - 2021-04-21
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2011-04-05 - 2021-04-22
Briceni, Bulboaca |
||
Administrator |
2005-07-04 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 15/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2015-01-29 - 2021-04-23
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2014-06-25 - 2021-04-26
Şoldăneşti, str. Păcii, 28, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2012-10-25 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Lichidator |
2014-01-23 - 2021-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 80/1 |
||
Administrator |
2014-07-07 - 2024-03-12
Ungheni, Teşcureni |
||
Administrator Lichidator |
2006-08-08 - 2022-04-22
Anenii Noi, Bulboaca, str. Cocorilor, 24 |
||
Lichidator Administrator |
2008-10-09 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 54, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2008-02-05
Şoldăneşti, Zahorna |