|
|
2005-09-15 - 2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 96, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2001-03-13 - 2024-04-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osipenco, 68
|
|
|
|
2002-12-11 - 2019-08-14
Orhei, str. Glavan Boris, 6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-01-27 - 2019-07-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 91, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2003-02-18 - 2019-04-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2003-02-24 - 2019-08-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/1, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1996-08-29 - 2019-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 406, 408
|
|
|
|
1997-09-30 - 2019-02-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21/1, ap.(of.) 159
|
|
|
|
2012-06-29 - 2021-03-18
Cantemir, Plopi
|
|
|
|
2000-10-25 - 2019-06-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 26
|
|
|
|
2003-10-13 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Independenţei, 4/1
|
|
|
|
2009-05-28 - 2019-02-27
Ocniţa, Naslavcea
|
|
|
|
2003-10-10 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 788, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2006-08-08 - 2020-08-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 5/4
|
|
|
|
2002-04-02 - 2019-08-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 206""A
|
|
|
|
2013-07-31 - 2019-03-01
Ialoveni, Ruseştii Noi
|
|
|
|
1998-06-02 - 2019-03-01
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2008-05-07 - 2010-09-21
Briceni, Lipcani, str. Livezilor, 16, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-11-13 - 2019-03-05
Orhei, str. Dacilor, 16
|
|
|
|
2001-08-06 - 2019-05-30
Glodeni, Petrunea
|
|
|
|
1994-06-05 - 2019-05-28
Sîngerei, Bursuceni
|
|
|
|
2008-02-16 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 41, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2011-01-24 - 2019-03-11
Rîbniţa, str. Stepnaia, 19, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1999-10-05 - 2016-06-21
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. 27 Aprilie, 2
|
|
|
|
2003-12-17
Cahul, str. Rumeanţev P., 29, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2011-04-05 - 2019-03-11
Orhei, str. 31 August str-la 2, 9
|
|
|
|
2003-04-03 - 2017-04-13
Criuleni, Ciopleni
|
|
|
|
1999-10-08 - 2017-04-12
Criuleni, Bălăbăneşti
|
|
|
|
2004-03-27
Orhei, Hulboaca
|
|
|
|
2014-11-10 - 2019-03-13
Orhei, str. Micle Veronica, 6
|
|
|
|
2008-10-09 - 2019-03-13
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 62
|
|
|
|
2011-04-13
Cahul, str. 31 August, 4/B, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1996-02-13 - 2017-02-21
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2003-06-02 - 2017-03-06
Căuşeni, Zaim
|
|
|
|
2005-09-26 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32/2, ap.(of.) 153
|
|