|
|
1999-05-10 - 2016-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 54
|
|
|
|
1993-10-26 - 2022-02-22
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
2013-11-12 - 2018-06-19
Drochia, str. Eminescu Mihai, 54
|
|
|
|
2012-10-18 - 2021-11-19
Edineţ, Hlinaia
|
|
|
|
2006-09-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 154
|
|
|
|
2006-09-27 - 2019-08-09
Orhei, Cucuruzenii de Sus
|
|
|
|
2003-03-03 - 2009-03-26
Cahul, str. Şolohov M., 22
|
|
|
|
2009-09-07 - 2018-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1
|
|
|
|
2009-10-21 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 28, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2014-11-20
Bălţi, str. Sofia str-la, 1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2005-10-20 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2000-07-10 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2013-11-26 - 2021-11-22
Donduşeni, str. Suvorov A., 3
|
|
|
|
2004-09-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 8, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2008-03-25 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 127
|
|
|
|
1999-02-18 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2010-05-07 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 9/2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2006-01-24
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2010-09-02 - 2021-11-25
Ialoveni, str. Hotinului, 7
|
|
|
|
2013-11-08 - 2021-11-25
Criuleni, Măgdăceşti
|
|
|
|
2013-03-13
Ştefan Vodă, str. Florilor, 28/A
|
|
|
|
2006-01-04 - 2021-11-29
Leova, Iargara, str. Gagarin Iu., 2
|
|
|
|
1998-07-28 - 2011-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa, 59
|
|
|
|
2011-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 1, ap.(of.) 189
|
|
|
|
2007-11-28 - 2019-08-13
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2007-10-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13, ap.(of.) 185
|
|
|
|
2015-03-03 - 2016-10-13
Cantemir, Lărguţa
|
|
|
|
2014-05-29 - 2021-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/1, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2008-11-19
Ialoveni, Hansca
|
|
|
|
2004-06-03 - 2022-02-25
Glodeni, str. Lupu Vasile, 29
|
|
|
|
2015-01-23 - 2021-12-08
Cantemir, str. Gagarin Iu., 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-05-20 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2004-12-21 - 2019-08-14
Rîşcani, Vasileuţi
|
|
|
|
2013-10-21 - 2021-12-10
Cahul, str. Viteazul Mihai, 41, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2000-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 211
|
|