|
|
2005-07-25
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
2010-12-23 - 2018-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 32/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2014-08-22
Orhei, Selişte
|
|
|
|
2014-08-28
Făleşti, str. Plopilor, 22
|
|
|
|
2007-05-29 - 2020-02-10
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
2000-02-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 87, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2009-05-25
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 9, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2008-11-03 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 20/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1994-05-10 - 2004-09-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 118
|
|
|
|
1999-06-10 - 2023-08-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2007-07-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Macarenco, 64
|
|
|
|
2009-03-25 - 2019-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 60/1, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2005-10-27
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
1998-04-02 - 2018-04-12
Bălţi, str. Bulgară, 24/9, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-01-30 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2/2
|
|
|
|
2008-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 5/4
|
|
|
|
2013-10-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2013-04-30 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 76, ap.(of.) 1102
|
|
|
|
2011-11-03 - 2012-04-03
Străşeni, str. Micle Veronica, 48
|
|
|
|
2011-09-12
Briceni, Larga
|
|
|
|
2011-11-04
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 144, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-03-30
Cahul, Slobozia Mare, str. Eminescu Mihai
|
|
|
|
2014-09-24
Bălţi, str. Konev Ivan, 34
|
|
|
|
2011-12-22
Ocniţa, Gîrbova
|
|
|
|
2014-09-25
Bălţi, str. Bulgară, 114, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2011-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 51, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2013-12-06 - 2020-02-11
Glodeni, Cobani
|
|
|
|
2015-01-13 - 2020-02-11
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 13
|
|
|
|
2011-06-13
Orhei, str. 31 August, 180
|
|
|
|
2014-10-01
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 5, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-08-14 - 2021-09-23
Cantemir, Suhat
|
|
|
|
2009-10-02 - 2021-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 37, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2009-02-05 - 2021-11-08
Donduşeni, Scăieni
|
|
|
|
2003-01-16 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 33, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2006-03-14 - 2023-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 164/A
|
|