|
|
2010-10-08
Bălţi, str. Pokrîşkin Alexandr, 6/A
|
|
|
|
2014-12-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 103
|
|
|
|
2011-08-23 - 2019-11-15
Sîngerei, Ciuciuieni
|
|
|
|
2003-04-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 17, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2014-07-04 - 2019-11-15
Sîngerei, Iezărenii Vechi
|
|
|
|
2013-04-02
Cahul, str. Sanatoriului, 22, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2001-09-24 - 2017-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 37, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1997-12-15 - 2017-12-12
Bălţi, str. Borodin, 26, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-01-17
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2015-01-26
Cahul, str. Mateevici Alexei, 48
|
|
|
|
2007-04-28 - 2019-04-24
Taraclia, str. General Inzov, 29, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 55, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2013-02-08 - 2019-04-19
Cantemir, Vişniovca
|
|
|
|
2015-01-27
Criuleni, Hîrtopul Mare
|
|
|
|
2008-04-10 - 2020-02-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/5, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2010-01-21
Cahul, Giurgiuleşti
|
|
|
|
2007-04-19 - 2016-01-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 133
|
|
|
|
2010-10-11
Ialoveni, str. Valea Haiducilor, 3
|
|
|
|
2006-08-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 13
|
|
|
|
2001-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 155
|
|
|
|
2013-12-18
Bălţi, str. Rudnev Semion, 13
|
|
|
|
2003-08-07
Hînceşti, str. Hâncu Mihalcea, 143, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 36/G, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-01-26 - 2021-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 103
|
|
|
|
2007-11-19 - 2018-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/3, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2009-10-19 - 2019-11-18
Bălţi, Elizaveta, str. Crizantemelor, 3
|
|
|
|
2005-04-06
Sîngerei, Dumbrăviţa
|
|
|
|
2015-02-02
Sîngerei, Rădoaia
|
|
|
|
2008-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 76, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2015-01-31
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 41, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2008-07-18 - 2017-10-17
Drochia, str. Soltîs Ion, 8
|
|
|
|
1994-08-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
1998-05-18 - 2017-06-13
Bălţi, str. Păcii, 21
|
|
|
|
2009-08-06 - 2018-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 44
|
|
|
|
2014-01-02 - 2020-11-11
Anenii Noi, Speia
|
|