Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-02-28 - 2023-10-25
Şoldăneşti, str. 31 August, 18, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2008-07-02
Ungheni, str. Decebal, 99 |
||
Administrator |
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-10 - 2022-05-20
Ialoveni, str. Codru, 17 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 6 |
||
Administrator |
2008-06-03 - 2022-05-23
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator provizoriu Administrator Lichidator |
2010-12-02
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
2008-09-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 64 |
||
Administrator |
2006-04-03 - 2022-05-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 152 |
||
Administrator |
2007-04-23 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2009-09-30 - 2022-05-24
Bălţi, str. Bulgară, 144, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2022-05-24
Bălţi, str. Feroviarilor, 83 |
||
Administrator |
2013-03-26 - 2022-05-24
Sîngerei, str. Cantemir D., 5, ap.(of.) 13 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-11 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 43/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2022-05-23
Făleşti, Natalievca |
||
Administrator |
2007-05-03 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/1, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2010-09-29 - 2022-05-23
Glodeni, Danu |
||
Administrator Lichidator |
2011-02-21 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 96/B, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2005-11-17 - 2022-05-25
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
2007-03-21 - 2022-05-25
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 46, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 51, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2005-08-18
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2013-04-26 - 2022-05-27
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2013-03-12
Bălţi, str. Tolstoi L., 21 |
||
Administrator |
2011-09-07 - 2023-01-13
Căuşeni, Căinari, str. Prieteniei, 11 |
||
Administrator |
2001-08-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 11 |
||
Administrator |
2012-06-07
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Sovetscaia, 14B |
||
Administrator |
2014-01-13 - 2022-05-30
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2002-02-26 - 2022-05-30
Criuleni, Măgdăceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 36 |
||
Administrator |
2005-11-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni str-la, 48 |
||
Administrator |
2006-02-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
2012-02-06 - 2023-11-18
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 38 |
||
Administrator |
1992-12-16 - 2022-07-01
Bălţi, str. Negruzzi C., 3 |
||
Administrator Lichidator |
2002-05-07 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 12, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2023-01-19
Cantemir, Iepureni |