Comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor şi sticlei
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-03-20 - 2015-04-27
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2012-03-16 - 2015-06-09
Cimişlia, str. Livezilor, 7 |
||
Administrator |
2013-03-28 - 2015-04-16
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2002-07-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2020-06-17
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2005-12-19 - 2015-08-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ceapaev, 8 |
||
Lichidator Administrator |
2000-04-17 - 2015-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 124 |
||
Administrator |
2007-02-22 - 2015-09-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 46 |
||
Întreprinzător Individual GÎNDEA ANATOLIE Lichidator Administrator |
2007-04-20 - 2015-08-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 68/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2015-07-13
Leova, str. Eminescu Mihai, 66 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2007-09-17 - 2015-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 251 |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2015-08-14
Străşeni, Lozova, str. Tinereţii, 5 |
||
Administrator |
2010-03-15 - 2015-08-19
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Alexandru cel Bun, 21 |
||
Administrator Lichidator |
2011-04-27 - 2015-08-06
Rîşcani, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2012-03-26 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 183 |
||
Administrator |
2012-11-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-10 - 2015-09-09
Rîşcani, Corlăteni, str. Musicescu G., 5 |
||
Administrator |
2012-06-29
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 83 |
||
Lichidator Administrator |
1995-12-04 - 2020-06-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162 |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-05 - 2020-06-17
Străşeni, str. Mateevici Alexei, 18 |
||
Administrator |
2002-02-07
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
2002-02-21
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2014-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-04-08
Bălţi, str. Pottier Eugene, 30 |
||
Administrator |
2008-07-30 - 2011-07-20
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Voroşilov, 12, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-09-22 - 2011-01-26
Ocniţa, str. Creangă Ion, 16 |
||
Administrator |
2010-04-29 - 2011-05-05
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
2008-09-22 - 2011-11-21
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2009-03-09 - 2011-07-28
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
2002-02-05 - 2011-05-19
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 15, ap.(of.) 21 |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-22 - 2015-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1994-04-26 - 2020-06-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 22/2 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-07-08 - 2016-02-19
Soroca, str. Calea Bălţului, 66 |
||
Lichidator Administrator |
2004-02-06 - 2016-02-10
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 112 |
||
Administrator Lichidator |
2005-07-19 - 2015-11-30
Cahul, Zîrneşti |