|
|
2006-05-19 - 2020-05-19
Făleşti, Catranîc
|
|
|
|
2007-03-16 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/3, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-03-19 - 2020-05-19
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 40, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2007-04-18 - 2020-05-19
Bălţi, str. Konev Ivan, 30, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2009-08-21 - 2020-05-19
Sîngerei, Mărineşti
|
|
|
|
2011-08-22 - 2020-05-19
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 5
|
|
|
|
2011-09-01 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-01-16
Soroca, Rubleniţa
|
|
|
|
2012-03-29 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Vieru Grigore, 18/1
|
|
|
|
2012-04-05 - 2020-05-20
Străşeni, Gornoe
|
|
|
|
2012-05-02 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2012-06-20 - 2020-05-20
Străşeni, Lozova, str. Posadov Gheorghe, 26
|
|
|
|
2012-10-19 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Butuceni, 6
|
|
|
|
2012-11-16 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor, 8
|
|
|
|
1997-07-04 - 2020-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 18
|
|
|
|
1995-10-17 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 33/1
|
|
|
|
2006-11-08 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7/A, ap.(of.) 302
|
|
|
|
2007-02-01 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 9, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2007-02-16 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2007-03-20 - 2020-05-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2006-07-19 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2007-01-31 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 5, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2007-02-07 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 9/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2012-12-12 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11, ap.(of.) 161
|
|
|
|
2000-06-22 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2006-01-18 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 36
|
|
|
|
2006-03-14 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/2
|
|
|
|
2007-05-03 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/2
|
|
|
|
2007-05-25 - 2020-05-22
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Alecsandri Vasile, 26
|
|
|
|
2013-08-29 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 23/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2007-06-20 - 2020-05-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 20/2, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
1992-09-10 - 2020-04-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 26, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2001-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 15
|
|
|
|
2002-10-08 - 2010-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-02-01 - 2020-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/4, ap.(of.) 100
|
|