|
|
2008-04-09 - 2020-10-29
Şoldăneşti, Chipeşca
|
|
|
|
1995-12-27 - 2015-06-22
Soroca, str. Limba Română, 3, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2002-07-31 - 2017-03-07
Căuşeni, Taraclia, str. Viilor, 37
|
|
|
|
2015-01-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/3, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2003-07-23 - 2017-03-06
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Zorile
|
|
|
|
2003-03-03
Nisporeni, Bălăureşti
|
|
|
|
2006-07-31 - 2018-11-12
Nisporeni, Drojdieni
|
|
|
|
2005-07-14
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. 28 Iunie, 23
|
|
|
|
2011-08-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 90/2
|
|
|
|
2013-07-15 - 2021-03-11
Tiraspol, Dnestrovsc, str. Energheticov, 6, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1993-12-30 - 2013-11-04
Taraclia, Valea Perjei, str. Lenin, 189
|
|
|
|
1998-01-19 - 2016-05-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 5/3
|
|
|
|
2002-02-12 - 2013-08-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Titov G., 26
|
|
|
|
2004-05-06 - 2015-05-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 107, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2010-02-02 - 2024-04-29
Leova, str. Costin Miron, 11, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-02-21 - 2013-06-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2004-09-23 - 2015-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Teatrului str-la, 4, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2004-12-22 - 2014-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 104/2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2006-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 141
|
|
|
|
2004-06-09 - 2013-04-25
Făleşti, Obreja Nouă
|
|
|
|
2002-09-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 112
|
|
|
|
2004-05-11 - 2015-04-08
Cahul, str. Tîrgul Vechi, 71
|
|
|
|
2004-07-12 - 2013-05-08
Cahul, str. Cantemir D., 47
|
|
|
|
2009-10-22 - 2013-03-22
Ungheni, Boghenii Noi
|
|
|
|
1999-08-04 - 2024-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Podişului, 12, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2009-03-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 18, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2005-11-02 - 2018-11-15
Ialoveni, Zîmbreni
|
|
|
|
2005-02-07 - 2016-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2005-06-13 - 2021-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 47
|
|
|
|
2005-06-16 - 2015-04-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
2008-07-15 - 2019-09-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 13, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2005-01-24 - 2015-11-23
Sîngerei, str. Independenţei, 1
|
|
|
|
2000-11-23 - 2015-01-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 265
|
|
|
|
1997-03-17 - 2015-01-21
Bălţi, str. Bulgară, 142, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2005-05-25 - 2016-08-02
Bălţi, str. Konev Ivan, 30, ap.(of.) 7
|
|