|
|
2008-11-28 - 2012-08-28
Şoldăneşti, Răspopeni
|
|
|
|
2008-02-08 - 2012-11-20
Căuşeni, Chircăieştii Noi
|
|
|
|
2009-12-29 - 2012-12-12
Orhei, str. Lazo S., 2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2010-06-10 - 2012-07-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 246
|
|
|
|
2011-11-21 - 2012-09-17
Făleşti, str. Mateevici A., 77
|
|
|
|
2011-03-22 - 2012-10-12
Hînceşti, str. Victoriei, 12
|
|
|
|
2012-10-12 - 2012-10-29
Străşeni, Lozova, str. Tverdev, 65
|
|
|
|
1999-07-09 - 2012-12-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2012-01-13 - 2012-11-02
Glodeni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 12, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1994-05-10 - 2019-03-19
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1998-09-08 - 2012-12-19
Hînceşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 7
|
|
|
|
1995-02-17 - 2018-04-04
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-08-13 - 2012-10-02
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 4/60
|
|
|
|
1998-04-09 - 2015-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1
|
|
|
|
2000-10-26 - 2016-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|
|
|
2004-12-07 - 2021-12-27
Cahul, str. Tineretului, 15/B, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-07-25 - 2013-09-09
Orhei, str. Lupu Vasile, 43
|
|
|
|
2002-08-20 - 2014-01-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Novaia, 30/3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2000-08-10
Orhei, Furceni
|
|
|
|
1997-01-04 - 2017-07-31
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
2001-12-12 - 2015-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 12
|
|
|
|
2007-12-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 9, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2003-03-10 - 2013-01-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 156
|
|
|
|
1995-09-13 - 2015-10-21
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 97
|
|
|
|
2009-09-07 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/10, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-01-21 - 2013-09-17
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-12-05
Leova, Tigheci
|
|
|
|
2004-01-12 - 2019-02-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 200
|
|
|
|
2003-05-22 - 2017-03-01
Căuşeni, str. Cantemir D., 2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2009-05-08 - 2022-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 25, ap.(of.) 118
|
|
|
|
2004-10-11
mun. Chişinău, Vatra, str. Creangă Ion, 2
|
|
|
|
2001-06-15 - 2015-03-25
Nisporeni, str. Burebista, 20
|
|
|
|
1997-11-03 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1997-10-28 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 204, ap.(of.) 32
|
|