|
|
1996-03-14 - 2014-11-28
Hînceşti, Fundul Galbenei
|
|
|
|
1998-07-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 19/6, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2001-04-17 - 2018-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2006-05-29 - 2018-04-18
Ungheni, str. Musatov Fiodor, 2
|
|
|
|
2009-05-19 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cărăuşilor, 4
|
|
|
|
2009-08-07 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22/1, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2005-11-02
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2013-03-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1999-11-03 - 2003-06-11
Cimişlia, Dimitrovca
|
|
|
|
2005-11-14
Ungheni, str. Iaşi, 4
|
|
|
|
1994-09-15
Briceni, str. Prieteniei, 3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2006-04-10
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1994-12-15
Cimişlia, str. Frunze M., 8
|
|
|
|
2002-04-26 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 12/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2011-12-14 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 26/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-01-23 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin Alexandr, 44, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2003-03-22
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2006-07-14
Cantemir, str. Eminescu Mihai, 21
|
|
|
|
2007-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/8, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2012-01-17 - 2019-08-16
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 15, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2000-10-18
Bălţi, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2006-09-20
Făleşti, Popovca
|
|
|
|
2009-07-23 - 2018-11-05
Sîngerei, Vrăneşti, str. Independenţei, 36
|
|
|
|
2015-03-10
Bălţi, str. Cehov, 23, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1998-05-13 - 2018-04-25
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 20, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2007-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 13, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2001-08-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 7/2, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2001-10-24
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1998-04-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 14, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2005-10-06
Străşeni, str. Lomonosov M., 23
|
|
|
|
2000-08-07 - 2020-05-05
Orhei, str. Renaşterii Naţionale, 10
|
|
|
|
1996-08-16
Hînceşti, str. Marinescu Al., 25
|
|
|
|
1998-03-26 - 2022-07-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/3, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2001-06-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 117
|
|