Comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic şi aparatelor de radio
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-07-02 - 2005-03-01
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
1998-08-03 - 2004-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 254 |
||
Administrator |
2000-07-26 - 2003-01-20
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 65/3, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-06-25 - 2003-05-15
Anenii Noi, str. Suvorov A., 104 |
||
Administrator |
1998-06-30 - 2003-05-29
Anenii Noi, str. Pervomaiscaia, 21 |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2003-03-25
Bălţi, str. Suceava, 20, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1997-12-15 - 2003-04-29
Bălţi, str. Şostakovici Dmitri, 1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1998-03-27 - 2003-06-05
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 5, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2003-06-04
Bălţi, str. Decebal, 121/D, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2003-06-18
Bălţi, str. Bulgară, 150/2, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1997-10-27 - 2003-07-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 114, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2004-02-16
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 91 |
||
Administrator |
2000-04-01 - 2004-03-13
Bălţi, str. Coroban Vasile, 20, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2001-12-21 - 2004-01-16
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2001-10-31 - 2004-01-31
Cahul, str. Tineretului, 36 |
||
Administrator |
1997-09-11 - 2003-07-28
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
1997-07-21 - 2004-02-17
Cantemir, str. Gagarin Iu., 5, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2001-03-13 - 2003-10-06
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 10, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2003-06-26
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 41 |
||
Administrator |
1998-01-30 - 2004-04-14
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1998-03-03 - 2003-06-30
Briceni, str. Eminescu Mihai, 4 |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2003-01-31
Hînceşti, str. Puşkin A., 60, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-11-05 - 2004-01-29
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
2001-11-19 - 2003-05-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 6, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2002-03-18 - 2003-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 25, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-04-09 - 2004-03-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 26 |
||
Administrator |
1998-01-22 - 2004-03-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gherţen, 3/4 |
||
Administrator |
2002-12-10 - 2019-02-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 39, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2004-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Izmailovscaia, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-06-12
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/V, ap.(of.) 3A |
||
Administrator |
2001-12-13 - 2002-12-03
Cahul, str. Caragiale I.L., 36 |
||
Administrator |
2001-12-25 - 2002-12-20
Cahul, str. Frunze M., 52/G |
||
Administrator |
2002-01-03 - 2003-02-10
Cahul, str. Creangă Ion, 46 |
||
Administrator |
1997-12-11 - 2002-12-23
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1999-06-01 - 2002-11-25
Căuşeni, Cîrnăţeni |