|
|
2007-06-22 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 360
|
|
|
|
2000-02-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/1, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2000-09-21 - 2015-10-23
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 60
|
|
|
|
2005-03-03 - 2023-01-20
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Cantemir D., 29
|
|
|
|
2006-01-23
Anenii Noi, str. Chişinăului, 14, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2006-01-04 - 2021-11-29
Leova, Iargara, str. Gagarin Iu., 2
|
|
|
|
2004-11-16 - 2021-11-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Florile Dalbe, 8
|
|
|
|
2007-11-28 - 2019-08-13
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2012-11-07
mun. Chişinău, Sîngera, str. Doinelor, 16
|
|
|
|
1998-12-26 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1997-02-04 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 13/2
|
|
|
|
1998-07-02 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 810z
|
|
|
|
2014-10-16 - 2021-11-30
Ialoveni, Cigîrleni
|
|
|
|
2008-12-17 - 2019-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iu., 1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1999-04-07 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 44, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2008-01-14 - 2023-10-16
Rezina, Ciorna, str. Malarciuc G., 19
|
|
|
|
1997-07-10
Ungheni, str. <, 14
|
|
|
|
1997-08-04 - 2018-10-04
Nisporeni, str. Nîrnova, 2/A
|
|
|
|
2002-06-12
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2008-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 8
|
|
|
|
1998-09-14 - 2018-10-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|
|
|
2002-02-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 10, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2000-08-23 - 2018-06-21
Cimişlia, str. Viteazul Mihai, 18
|
|
|
|
1998-06-25
Hînceşti, Bobeica
|
|
|
|
1996-03-04 - 2022-08-09
Bălţi, str. Decebal, 135, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2008-02-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-12-11
Bălţi, str. Răzeşilor, 44
|
|
|
|
1992-09-23 - 2020-02-12
Făleşti, Mărăndeni
|
|
|
|
2012-10-19 - 2018-12-18
Străşeni, Vorniceni, str. Inculeţ Ion, 7
|
|
|
|
2005-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|
|
|
2005-07-20 - 2022-05-16
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2002-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/5, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2006-03-15
Bălţi, str. Boţu Pavel, 83, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2009-09-08 - 2021-12-15
Bălţi, str. Costin Miron, 102/A
|
|