|
|
1997-04-14 - 2009-02-24
Teleneşti, str. <, 2
|
|
|
|
1992-10-22
Rezina, str. Voluntarilor, 9
|
|
|
|
1994-06-22 - 2009-05-18
Teleneşti, str. Cantemir D., 46
|
|
|
|
1999-05-20 - 2007-03-19
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2012-03-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
1994-09-07
mun. Chişinău, Cricova, str. Alecsandri Vasile, 10
|
|
|
|
2001-06-04
Orhei, str. Micle Veronica, 3
|
|
|
|
2002-03-27
Criuleni, Coşerniţa, str. Eminescu Mihai, 16
|
|
|
|
1998-09-23
Şoldăneşti, str. Trandafirilor, 50
|
|
|
|
2002-03-28
Hînceşti, str. Sfînta Treime, 13
|
|
|
|
2001-08-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 13, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2006-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 21, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2002-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mirnaia, 5
|
|
|
|
2010-02-13 - 2012-09-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 3, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2002-04-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 13/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2002-06-27
Floreşti, str. 31 August 1989, 40
|
|
|
|
2001-09-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 16, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1993-12-01
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 10, ap.(of.) 111
|
|
|
|
1992-10-26
Drochia, str. Boiarniţchi Vladimir, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-04-14 - 2012-11-19
Hînceşti, Voinescu
|
|
|
|
1997-04-18 - 2012-11-02
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2001-01-22 - 2019-02-04
Cimişlia, Satul Nou
|
|
|
|
1994-07-20 - 2008-02-05
Căuşeni, str. Tighina şos., 5
|
|
|
|
1998-02-04 - 2019-07-22
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2000-06-26 - 2012-10-03
Hînceşti, Cărpineni
|
|
|
|
1998-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 21, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2007-08-13
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 22
|
|
|
|
2011-02-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 6/1, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2000-09-04 - 2018-01-16
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1995-02-14 - 2018-01-16
Soroca, str. Mateevici A., 8, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1998-06-18 - 2018-12-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 66, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2009-09-02
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 33
|
|
|
|
2002-02-13
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2010-03-23
Orhei, str. Meşterul Manole, 47
|
|