|
|
2006-10-23
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 2
|
|
|
|
2006-11-09 - 2018-05-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Turna-Sokaa, 56
|
|
|
|
1995-03-10
Bălţi, str. Independenţei, 94
|
|
|
|
2007-01-24
Briceni, Teţcani
|
|
|
|
1994-10-20
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 5/A, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1998-02-06 - 2012-12-20
Hînceşti, Drăguşenii Noi
|
|
|
|
2003-07-17
Glodeni, str. Suveranităţii, 5
|
|
|
|
1992-12-03
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 5
|
|
|
|
2002-09-13
Bălţi, str. Independenţei, 37
|
|
|
|
2006-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 6, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2006-11-20
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
1999-12-06 - 2015-07-14
Anenii Noi, str. Nouă, 1
|
|
|
|
1996-06-20
Rîşcani, str. Tinereţii, 6
|
|
|
|
2004-02-07
Bălţi, str. Larisa bd., 10, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-01-30
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 13
|
|
|
|
1997-09-23 - 2019-07-12
Cantemir, str. Gagarin Iu., 2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-02-01 - 2019-07-12
Cantemir, Antoneşti
|
|
|
|
1998-05-26 - 2018-09-06
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-09-19
Bălţi, str. Academicianul Nicolae Filipp, 3
|
|
|
|
1995-08-14
Sîngerei, str. Independenţei, 97
|
|
|
|
2014-03-17
Bălţi, str. Independenţei, 24
|
|
|
|
2005-06-14 - 2019-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2005-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1998-03-18 - 2019-07-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53
|
|
|
|
2003-10-02
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2003-10-17 - 2008-06-11
Cahul, str. Negruzzi C., 123, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2003-11-27 - 2009-01-12
Cahul, str. Stamati, 18
|
|
|
|
2001-06-22
Cimişlia, Batîr
|
|
|
|
2010-05-13 - 2017-11-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1996-09-26 - 2018-06-12
Cantemir, str. Marinescu Al., 11
|
|
|
|
2003-04-03
Briceni, str. Fierarilor, 1
|
|
|
|
2004-08-05 - 2020-08-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 6/V
|
|
|
|
1994-04-27 - 2008-12-10
Briceni, str. 31 August 1989, 12
|
|
|
|
1992-06-11
Briceni, str. Prietenia, 33
|
|
|
|
2007-01-19 - 2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 95
|
|